THE INSTITUTE FOR ARCHAEO-METALLURGICAL STUDIES

Rhif yr elusen: 265914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary objectives of IAMS are the study of and research into the history and development of metallurgical processes in any part of the world. These objectives can be met by promoting and supporting international cooperation, by engaging in joint research, by setting up exhibitions, by undertaking archaeological expeditions, by teaching, lecturing and publishing relevant information.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,741
Cyfanswm gwariant: £18,912

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf
  • Tsieina

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Awst 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • I A M S (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROBERT PERLMAN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Dr Michael Franklin Charlton Ymddiriedolwr 20 September 2019
Dim ar gofnod
Dr Miljana Radivojevic Ymddiriedolwr 20 September 2019
CHARITIES ADMINISTERED BY THE BRITISH FEDERATION OF WOMEN GRADUATES
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Jianjun Mei Ymddiriedolwr 20 September 2019
Dim ar gofnod
Lynn Biggs Ymddiriedolwr 30 September 2015
Dim ar gofnod
Mr Tom Albanese Ymddiriedolwr 19 May 2015
Dim ar gofnod
Professor Marcos Martinon-Torres Ymddiriedolwr 19 June 2013
Dim ar gofnod
PROFESSOR THILO REHREN Ymddiriedolwr 05 October 2012
Dim ar gofnod
Dr CAROL BELL Ymddiriedolwr 15 November 2011
WELSH SINGERS SHOWCASE
Derbyniwyd: Ar amser
THE CYFARTHFA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 116 diwrnod
THE CLWYD-POWYS ARCHAEOLOGICAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR FELIX POSEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr JOHN MERKEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.00k £7.25k £5.00k £8.86k £1.74k
Cyfanswm gwariant £26.57k £1.74k £4.32k £6.27k £18.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
31-34 GORDON SQUARE
LONDON
WC1H 0PY
Ffôn:
07734537153