KENNETH ALLSOP MEMORIAL TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust owns and manages the island of Steep Holm in the Bristol Channel as a living memorial to pioneer environmentalist Kenneth Allsop. Visitors are welcome on scheduled day trips, whether tourists, or specialists in ecology and/or history. Research is encouraged and published. The 1867 Victorian Barracks houses the island Visitor Centre. Donations and subscriptions help with expenses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Parker | Cadeirydd | 24 April 2021 |
|
|
||||||
DEBORAH EVANS | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||||
ALICE HALL | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||||
Stewart Benford | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||||
Anthony James Smith | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||||
GRAHAM BRISCOE | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|||||||
Mark Harris | Ymddiriedolwr | 15 March 2014 |
|
|
||||||
MRS M GILLET | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.36k | £4.80k | £19.39k | £8.30k | £10.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.45k | £9.74k | £17.63k | £15.78k | £11.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/09/1975 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/06/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/2011
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROTECT PRESERVE AND ENCHANCE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE LANDSCAPE ANTIQUITIES, FLORA, FAUNA, NATURAL BEAUTY AND SCIENTIFIC INTEREST OF THE ISLAND OF STEEP HOLM IN THE COUNTY OF AVON. (II) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE NATURAL SCIENCES.
Maes buddion
THE ISLAND OF STEEP HOLM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 BRIDGE STREET
KINGTON
Herefordshire
HR5 3DJ
- Ffôn:
- 07778136089
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window