HAVERGAL BRIAN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Havergal Brian society exists to promote public knowledge of the work of the composer William Havergal Brian (1876-1972) and, to this end, to support and sponsor its publication, performance and recording.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- HBS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Paul Stone | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Richard Graham Ascough | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Robert John Sage | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
||||
Dr MARTIN CHRISTOPHER GROSSEL | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|||||
PROFESSOR JOHN PICKARD | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|||||
MIKE LUNAN | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
MARTYN BECKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN JOHN ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.21k | £31.78k | £53.13k | £11.10k | £8.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.47k | £13.76k | £13.92k | £27.88k | £83.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 27 JAN 1978 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 JAN 1980 AS AMENDED ON 25 FEB 1995 AS AMENDED ON 17 MAY 2008 AS AMENDED ON 28 FEB 2015 AS AMENDED ON 30 MAY 2015 AS AMENDED ON 30 MAY 2020 AS AMENDED ON 15 AUG 2020 AS AMENDED ON 22 MAY 2021 AS AMENDED ON 05 FEB 2022 as amended on 11 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO PROMOTE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE LIFE AND WORKS OF WILLIAM HAVERGAL BRIAN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 Oak Drive
COLWYN BAY
Clwyd
LL29 7YP
- Ffôn:
- 01492 471835
- E-bost:
- treasurer@havergalbrian.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window