THE MILTON GLEE CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a choir, and we sing. We perform 2 to 3 concerts a year at the Portsmouth Guildhall, and we perform a suitable work at a Church at Easter time. We also regularly perform charity concerts in aid of local charities such as the Fareham branch of the Parkinson's Society. We also give donations to local charities and grants to young people to attend a summer music school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Ebrill 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MINNELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clare Brown | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Mather | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
John Upton | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
MICHAEL GEORGE HORNER | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|||||
Dr Marcus Lee Saunders | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
Elaine Husselby | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
||||
Madge Hull | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
COLIN ADAMS | Ymddiriedolwr | 27 May 2016 |
|
|
||||
LINDA GWYNETH STIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.46k | £9.21k | £10.68k | £17.71k | £16.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.38k | £9.77k | £17.91k | £29.44k | £22.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/02/1983 AS AMENDED ON 18/05/1990 AS AMENDED ON 24/09/1993 AS AMENDED ON 09/11/2007 AS AMENDED ON 13/01/2012 as amended on 22 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR ALL TO INCREASE THEIR UNDERSTANDING AND ENJOYMENT OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC. (B)TO ORGANISE AND PERFORM CONCERTS CELEBRATING THE ART OF CHORAL MUSIC. (C) TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO LOCAL CHARITIES AND FAITH ORGANISATIONS EITHER BY THE DIRECT DONATION OF CASH OR THE PERFORMANCE OF CONCERTS.
Maes buddion
MILTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Firs Avenue
WATERLOOVILLE
Hampshire
PO8 8RR
- Ffôn:
- 02392596113
- E-bost:
- info@miltongleeclub.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window