THE GENERAL NURSING COUNCIL FOR ENGLAND AND WALES TRUST

Rhif yr elusen: 288068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity's main activities include the following: 1. Advancing the science and art of nursing; 2. Advancing the better education and training of student nurses training for a statutory nursing qualification and the further education and training of Registered Nurses;and 3. Promoting research and investigation into matters relating to nursing.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £97,572
Cyfanswm gwariant: £150,092

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elizabeth Catherine Florence Panel-Coates Ymddiriedolwr 21 June 2024
NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Brigid Catherine Kent Ymddiriedolwr 21 June 2024
Dim ar gofnod
Professor Arlene Wellman MBE Ymddiriedolwr 08 December 2023
Dim ar gofnod
Professor Daniel Martin Kelly OBE Ymddiriedolwr 18 November 2022
Dim ar gofnod
Professor Anne E Topping Ymddiriedolwr 06 December 2019
Dim ar gofnod
Dr Susan Procter Ymddiriedolwr 01 July 2013
SOUTH BUCKS HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.02k £93.55k £89.88k £93.58k £97.57k
Cyfanswm gwariant £101.63k £130.66k £137.24k £137.22k £150.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Shepherds Lane
Hazlemere
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP15 7AR
Ffôn:
01494714128