CARE INTERNATIONAL UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CARE International is a global Charity dedicated to ending poverty. We work in 87 of the poorest countries worldwide. We aim for long-term impact through our humanitarian and development work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£48,968,000
Roddion a chymynroddion | £14.65m | |
Weithgareddau elusennol | £33.16m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £431.00k | |
Buddsoddiadau | £396.00k | |
Arall | £330.00k |
Cyfanswm gwariant:
£55,703,000
Codi arian | £4.10m | |
Weithgareddau elusennol | £51.60m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £422,000 o 2 gontract(au) llywodraeth a £26,852,000 o 12 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.10m | |
Gwariant elusennol | £51.60m |
Pobl

103 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 9 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Affganistan
- Angola
- Bangladesh
- Bolifia
- Brasil
- Bwrwndi
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ecwador
- Ethiopia
- Ghana
- Gwlad Belg
- Haiti
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Laos
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Nepal
- Niger
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- Sierra Leone
- Somalia
- Sri Lanka
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Tomor-leste
- Twrci
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Yr Aifft
- Y Swdan
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- CARE BRITAIN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyndall Norma Stein | Cadeirydd | 01 August 2022 |
|
|||||
Stefanie Jennifer Tetenberg | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Matthew Sherrington | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Ziad Issa | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Laura Kelly | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Susanna Mary Ndaruhutse | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Dr Amadu Wurie Khan | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Sribavan SRISATHKURUNATHAN | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Desiree D'Souza | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Khalid El Ansari | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Edward Sparrow | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.88m | £62.72m | £38.57m | £40.67m | £48.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.12m | £67.73m | £31.39m | £38.41m | £55.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.88m | £1.64m | £1.18m | £380.00k | £422.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.45m | £42.50m | £16.88m | £12.12m | £26.85m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.36m | £11.45m | £14.95m | £17.24m | £14.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £227.00k | £190.00k | £178.00k | £313.00k | £431.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £63.07m | £50.80m | £22.84m | £22.87m | £33.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £20.00k | £18.00k | £138.00k | £396.00k | |
|
Incwm - Arall | £163.00k | £261.00k | £579.00k | £110.00k | £330.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £116.00k | £426.00k | £629.00k | £290.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £67.13m | £63.55m | £27.53m | £34.45m | £51.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.99m | £4.18m | £3.86m | £3.96m | £4.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £230.00k | £315.00k | £556.00k | £410.00k | £531.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £41.73m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £366.00k | £122.00k | £58.00k | £20.00k | £80.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £39.00k | £39.00k | £39.00k | £39.00k | £39.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £34.75m | £31.64m | £24.40m | £25.79m | £29.16m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£65.00k | -£72.00k | -£44.00k | -£17.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £18.13m | £19.72m | £5.23m | £4.34m | £14.54m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Hydref 2023 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 03 Hydref 2023 | 156 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mehefin 2023 | 426 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Mehefin 2023 | 426 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/05/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/08/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/12/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/11/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23/06/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS, TO PROMOTE THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH AND TO ADVANCE EDUCATION AMONG THE WORLD'S POOR.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARE International UK
1 St. John's Lane
LONDON
EC1M 4AR
- Ffôn:
- 02070916000
- E-bost:
- info@careinternational.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window