HEARING DOGS FOR DEAF PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's objects are the promotion of health and the relief of sickness in particular by training, providing and supporting animal assisted intervention in the relief of human deafness, disability, sickness, suffering or distress, collaborating with other charities where appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£13,104,836
Roddion a chymynroddion | £11.76m | |
Weithgareddau elusennol | £197.53k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £608.79k | |
Buddsoddiadau | £464.98k | |
Arall | £69.96k |
Cyfanswm gwariant:
£13,281,215
Codi arian | £2.96m | |
Weithgareddau elusennol | £10.32m | |
Arall | £0 |
£791,545 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.96m | |
Gwariant elusennol | £10.32m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.96m | |
Gwariant elusennol | £10.32m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £615.17k |
Pobl

218 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
3083 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Jersey
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 264809 HEARING LINK
- 25 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072486 THE INNER WHEEL CLUB OF EGREMONT BENEVOLENT FUND
- 12 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 238259 CRITCHLEY CHARITABLE TRUST
- 13 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 801583 THE COMPASS DOGS TRUST
- 14 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1055022 OPEN COLLEGE OF SIGN LANGUAGE
- 02 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- HEARING DOGS FOR THE DEAF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Anthony Leslie Marshall | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Thomas Werner Bruno Schultz | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Paul Richard Gillman Davis | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Heather Self | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Dr Rachel Alison Casey | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Charles Christian McKay | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Heath | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Emily Martha Burness MBA | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|||||
Kathryn Ann England | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Christina Margaret Patricia O'Donovan-Rossa | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Barry Stephen Downes | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Professor Richard Thomas Ramsden FRCS MBE | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.39m | £12.28m | £13.74m | £12.09m | £13.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.85m | £9.49m | £11.23m | £12.19m | £13.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.70k | £508.45k | £38.48k | N/A | £500 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.20m | £11.02m | £12.39m | £10.45m | £11.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.03m | £546.01k | £1.12m | £1.20m | £608.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.68k | £51.60k | £69.56k | £89.42k | £197.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.04k | £83.76k | £70.48k | £272.00k | £464.98k | |
|
Incwm - Arall | £52.68k | £579.11k | £49.90k | £74.35k | £69.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.68m | £6.84m | £9.13m | £6.47m | £7.16m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.55m | £7.33m | £8.34m | £9.50m | £10.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.31m | £2.15m | £2.89m | £2.69m | £2.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.48k | £73.83k | £77.17k | £77.42k | £102.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.79k | £48.20k | £55.30k | £55.30k | £41.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.64m | £7.50m | £7.10m | £7.48m | £7.46m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.28m | £8.71m | £9.93m | £9.09m | £9.96m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.04m | £7.09m | £9.77m | £9.31m | £9.17m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £720.30k | £874.94k | £1.28m | £700.07k | £796.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/11/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/08/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19/07/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17/07/2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16/07/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 02 AUG 2017 as amended on 18 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION'S OBJECTS ARE THE PROMOTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF SICKNESS IN PARTICULAR BY TRAINING, PROVIDING AND SUPPORTING ANIMAL ASSISTED INTERVENTION IN THE RELIEF OF HUMAN DEAFNESS, DISABILITY, SICKNESS, SUFFERING OR DISTRESS, (SUFFERERS FROM SUCH CONDITIONS HEREIN AFTER CALLED "DEAF OR DISABLED PEOPLE") COLLABORATING WITH OTHER CHARITIES WHERE APPROPRIATE AND IN PURSUANCE OF THE FOREGOING CHARITABLE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEARING DOGS FOR DEAF PEOPLE
THE GRANGE
WYCOMBE ROAD
SAUNDERTON
PRINCES RISBOROUGH
HP27 9NS
- Ffôn:
- 01844348100
- E-bost:
- info@hearingdogs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window