THE STUART YOUNG FOUNDATION

Rhif yr elusen: 296318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity awards grants to new Undergraduate students and new PhD scholars at the discretion of the Trustees and Allocation Panels and upon applicants fulfilling the criteria specified on the application form. These grants are typically for 3 years, commencing from Year 1.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £20,049
Cyfanswm gwariant: £92,002

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 219859 B'NAI B'RITH LEO BAECK (LONDON) LODGE TRUST FUND
  • 05 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Denis Leonard Aaronson Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Mark Simon Mishon Ymddiriedolwr 21 December 2020
Dim ar gofnod
Ernest Arthur Kochmann Ymddiriedolwr 20 October 2019
Dim ar gofnod
Henry Grunwald OBE KC Ymddiriedolwr 20 October 2019
BETH SHALOM LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Martin Paisner CBE MA LLM Ymddiriedolwr 20 February 1987
DEVONSHIRE STREET CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PETER CRUDDAS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE DENISE COHEN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR SIGMUND STERNBERG CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHIRLEY YOUNG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SCHMIDT-BODNER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HADASSAH MEDICAL RELIEF ASSOCIATION U.K.
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUTH AND JACK LUNZER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE STELLA AND ALEXANDER MARGULIES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SYBIL SHINE MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
YONI JESNER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROSENBLATT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (UK ) TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JANET WOLFSON DE BOTTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CISSIE ROSEFIELD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLUSTON CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE POTEL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BARNETT AND SYLVIA SHINE NO 2 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ADLER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LATCHMAN FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOLFSON FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHAARE ZEDEK UK
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTER COLLEGE OXFORD ENDOWMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARCUS MARGULIES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MORRIS LEIGH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRUSTEES OF THE LONDON CLINIC LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRUST FOR THE STUDY OF SOCIAL TRAUMA AND THE CARE AND TREATMENT OF SURVIVORS
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE ISRAEL CANCER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAURICE AND VIVIENNE WOHL PHILANTHROPIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NEW ISRAEL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
OHEL SARAH UK
Derbyniwyd: Ar amser
THE LILY AND MARCUS SIEFF CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TEALE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WEIZMANN INSTITUTE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LESLEY AARONSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Lady Karen RIX Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £682.66k £25.92k £30.25k £11.54k £20.05k
Cyfanswm gwariant £66.64k £90.10k £78.04k £91.50k £92.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £669.32k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £13.34k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £60.25k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £6.39k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.38k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £6.39k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 LONSDALE ROAD
LONDON
NW6 6RD
Ffôn:
02074838383
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael