OPEN SYNOD GROUP

Rhif yr elusen: 297315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Open Synod Group is a group of present and former members of The General Synod of the Church of England that promotes unity amongst all Christians. It meets when the General Synod meets affirms its hope in the future, living out our faith in a positive spirit which is both liberal and critical.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £1,478
Cyfanswm gwariant: £1,939

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Awst 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • OSG (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nigel Bacon Cadeirydd 14 November 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST GUTHLAC, MARKET DEEPING
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDENHAM REGIONAL HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Canon Julie Patricia Dziegiel Ymddiriedolwr 14 November 2023
THE OXFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
PARISH GIVING SCHEME
Derbyniwyd: Ar amser
DIOCESAN TRUSTEES (OXFORD) LTD
THE MIJODA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AMERSHAM DEANERY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT CHESHAM
Derbyniwyd: Ar amser
John Philip Mason Ymddiriedolwr 14 November 2023
THE CHESTER CLERGY FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN MASON FAMILY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BUNBURY
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Frank Edwards Ymddiriedolwr 14 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Eleanor Elizabeth Mary Robertshaw Ymddiriedolwr 14 November 2023
HENSALL PAROCHIAL SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PENNY ALLEN Ymddiriedolwr 15 November 2015
THE LICHFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
CANON SIMON JOHN TALBOTT Ymddiriedolwr 15 November 2015
CAMBRIDGESHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.20k £519 £1.17k £1.35k £1.48k
Cyfanswm gwariant £567 £0 £323 £2.31k £1.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 13 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Tachwedd 2021 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Willington Mill
Weetwood
Tarporley
Tarporley
Cheshire
CW6 0NQ
Ffôn:
01829733971