THE CECIL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To award scholarships or grants to beneficiaries under the age of 25 living within a ten mile radius of the Lytchett Matravers Parish Church, attending educational establishments
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dorset
Llywodraethu
- 29 Awst 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD ANTHONY ROCKLEY | Cadeirydd |
|
||||||||||
Jonathan Andrew Goode | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|
||||||||
Hannah Khanna | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||||||
Claire Michelle House-Norman | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||||||
Coreen Amanda McMeeken | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||||||
LADY ROCKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.39k | £31.90k | £32.38k | £33.41k | £33.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.93k | £29.34k | £18.18k | £28.92k | £39.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED 10 MAY 1907 AS VARIED BY SCHEMES DATED 20 SEPTEMBER 1912 AND 6 JANUARY 1948 AND 28TH OCTOBER 1971
Gwrthrychau elusennol
APPRENTICING PERSONS UNDER THE AGE OF 25 TO SOME USEFUL TRADE OR OCCUPATION (A) AWARDING SCHOLARSHIPS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS ENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL, UNIVERSITY, COLLEGE OF EDUCATION OR OTHER PLACE OF LEARNING. (B) PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTUMENTS OR BOOKS TO HELP BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL A UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE FOR OR TO ENTER A PROFFESSION TRADE OR CALLING (C) AWARDING SCHOLARSHIPS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO ENABLE BENEFICIAREES TO TRAVEL ABROAD TO PURSUE THEIR EDUCATION (D) PROVIDING FINANCIAL ASSISTACE TO ENABLE BENEFICIARIES TO STUDY MUSIC OR OTHER ARTS. (E) IN OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL & PHYSICAL TRAINING OR BENEFICIARIES.
Maes buddion
TEN MILES RADIUS FROM PARISH CHURCH AT LYTCHETT MATRAVERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LYTCHETT HEATH HOUSE
LYTCHETT HEATH
POOLE
BH16 6AE
- Ffôn:
- 01202622228
- E-bost:
- charity@lytchettheath.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window