THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST

Rhif yr elusen: 1078046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's key purpose is to use it's resources to support the NHS and specifically the services provided by The Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust. The type of activities that the charity funds are training and research, provision of specialist medical equipment and services that would not normally be provided from NHS resources but enhance the patients experience.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £242,000
Cyfanswm gwariant: £458,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Matthew Hartland Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
Jan Teo Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Simon Page Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Jenny Belza Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Gursharn Malhi Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Simon Grainger-Lloyd Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Nicola Brockie Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Dr Ian Reckless Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Leslie Williams Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Ayodele Ajose Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Gianjeet Hunjan Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Simone Jordan Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Marie Peplow Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Matthew Revell Ymddiriedolwr 18 February 2019
Dim ar gofnod
JOANNE WILLIAMS Ymddiriedolwr 01 November 2017
VERSUS ARTHRITIS
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Washbourne Ymddiriedolwr 01 November 2017
SANDWELL LEISURE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TIM PILE Ymddiriedolwr 22 August 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £302.00k £673.00k £689.00k £160.00k £242.00k
Cyfanswm gwariant £430.00k £229.00k £584.00k £300.00k £458.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £635.00k £650.00k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £38.00k £39.00k N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £51.00k £613.00k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £218.00k £554.00k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £11.00k £30.00k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.00k £5.00k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £2.49k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL
THE WOODLANDS
BRISTOL ROAD SOUTH
NORTHFIELD
BIRMINGHAM
B31 2AP
Ffôn:
01216854006
E-bost:
roc@nhs.net