ST EDWARD'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 309681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the Charity are, for the benefit of the public, to promote and provide for the advancement of education of children and young people, in particular by providing, conducting, governing, carrying on and maintaining in the United Kingdom, or elsewhere, a boarding and/or day school, or schools.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr Chris Jones Cadeirydd
DRAGON SCHOOL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Richard Anthony Cooper Ymddiriedolwr 25 January 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SS PHILIP AND JAMES WITH ST MARGARET
Derbyniwyd: 64 diwrnod yn hwyr
Alan Kerr Buchanan Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
The Venerable Jonathan Paul Michael Chaffey Ymddiriedolwr 01 September 2022
THE DEAN AND CHAPTER OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST IN OXFORD OF THE FOUNDATION OF KING HENRY VIII
Derbyniwyd: Ar amser
OXFORD CLERGY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BAYNE BENEFACTION
Derbyniwyd: Ar amser
NEW HINKSEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL AND SCHOOL HOUSE OXFORDSHIRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 209 diwrnod
DIOCESAN TRUSTEES (OXFORD) LTD
Helen Rachel Phillips nee Cook Ymddiriedolwr 29 June 2022
Dim ar gofnod
Philip Winston Ymddiriedolwr 27 November 2020
Dim ar gofnod
Joe Burrows Ymddiriedolwr 26 June 2020
Dim ar gofnod
Sarah Ainsworth Ymddiriedolwr 26 June 2020
Dim ar gofnod
Dr Clare Robertson Ymddiriedolwr 16 March 2018
OXFORDSHIRE DEAF CHILDREN'S SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD WILFRID STEPHENSON MA MCT Ymddiriedolwr 24 June 2016
Dim ar gofnod
MRS Carloine Mary Baggs Ymddiriedolwr 21 November 2014
Dim ar gofnod
Georgina Arabella Sarah Dennis Ymddiriedolwr 21 November 2014
THE NORTH WALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL ROULSTON Ymddiriedolwr 25 May 2011
Dim ar gofnod
Kenneth MacRitchie Ymddiriedolwr
WYCLIFFE HALL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.95m £25.70m £29.68m £32.54m £37.96m
Cyfanswm gwariant £23.23m £26.11m £28.81m £32.86m £36.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £88.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.15m £519.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £347.00k £305.00k £632.00k £173.00k £1.10m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £557.00k £128.00k £916.00k £1.16m £1.53m
Incwm - Weithgareddau elusennol £22.64m £24.53m £27.97m £31.00m £34.26m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £248.00k £208.00k £160.00k £212.00k £548.00k
Incwm - Arall £1.15m £525.00k £0 £0 £520.00k
Incwm - Cymynroddion £277.00k £205.00k £416.00k £42.00k £147.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £22.57m £25.97m £28.68m £32.67m £34.70m
Gwariant - Ar godi arian £201.00k £149.00k £130.00k £192.00k £237.00k
Gwariant - Llywodraethu £24.00k £30.00k £29.00k £28.00k £59.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.00k £49.00k £37.00k £36.00k £28.50k
Gwariant - Arall £453.00k £0 £0 £0 £1.14m

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Asedau hunan ddefnydd £97.93m £108.41m £113.34m £113.15m £114.15m
Buddsoddiadau tymor hir £5.12m £6.62m £6.27m £5.59m £14.13m
Cyfanswm asedau £9.51m £14.49m £13.08m £11.00m £14.34m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£155.00k -£75.00k -£49.00k -£31.00k -£4.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £42.42m £58.84m £61.64m £63.67m £74.22m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 07 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 07 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 20 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 20 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 30 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 07 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 07 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 23 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 23 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED ON 26/9/1936. RESOLUTION PASSED ON 31/1/16 UNDER S289 CA2011, CONCURRED WITH ON 7/4/16
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF CLASSICAL SCHOLARSHIPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 07 Mawrth 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. EDWARDS SCHOOL
WOODSTOCK ROAD
OXFORD
OX2 7NN
Ffôn:
01865319321