TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF MUSIC AND DANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Specialist, practice-based higher education to equip students for successful careers as performers, composers and choreographers in the fields of music and contemporary dance. Lifelong learning opportunities in dance and music. Outreach and community-based projects. Promotion of research and scholarship to advance the art forms of music and dance. Provision of music and dance performances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£28,454,852
Roddion a chymynroddion | £1.37m | |
Weithgareddau elusennol | £22.34m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.68m | |
Buddsoddiadau | £439.37k | |
Arall | £622.35k |
Cyfanswm gwariant:
£25,694,213
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £25.42m | |
Arall | £279.10k |
£1,197,209 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,387,919 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £279.10k | |
Gwariant elusennol | £25.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.76m |
Codi arian a Arall Gwariant | £279.10k | |
Gwariant elusennol | £25.42m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.96m |
Pobl

334 Gweithwyr
22 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 11 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 4 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- LABAN (Enw gwaith)
- TRINITY LABAN (Enw gwaith)
- TRINITY COLLEGE OF MUSIC, LONDON (Enw blaenorol)
- TRINITY LABAN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Davey | Cadeirydd | 02 July 2020 |
|
|||||||||||
Rhys Maycock | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||||||
Mabel Hawthorne | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||||||
Neil Alan Thomas | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||||||
Emma Catherine Kerr | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||||||||
Ae Ryun Anne Kim | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||||||
Mark Steven Maximilian Puller | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||||||
Roger Wilson | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||||||
Professor Dame Nicola Dandridge DBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||||||||
Amanda Gough | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||||||
Peter Robert Nagle | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||||
Laura Cunningham | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||||||||
Majella Anning | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||||
Michael John Elliott | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||||||||
Narind Singh | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||||||||
Jocelyn Ann Prudence | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||||||||
JOHN DAVID CROMPTON | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||||||||
Bill Robinson | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||||||||
Deborah Harris | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||||||||
SAM JACKSON | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||||||||
MARTIN JAMES KETTLE | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||||||||
PROFESSOR ANTHONY BOWNE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.54m | £27.57m | £27.75m | £26.79m | £28.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.30m | £26.64m | £30.43m | £29.02m | £25.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.82m | £5.83m | £5.86m | £6.31m | £6.39m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.01m | £3.48m | £2.83m | £1.20m | £1.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.01m | £3.90m | £3.81m | £3.59m | £3.68m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.44m | £19.94m | £20.78m | £21.34m | £22.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.91k | £1.39m | £135.26k | £19.58k | £14.63k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £259.65k | £245.28k | £322.35k | £395.13k | £439.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £263.78k | £622.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.30m | £26.64m | £30.43m | £28.72m | £25.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.00k | £134.52k | £199.61k | £93.00k | £111.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £304.95k | £279.10k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £39.94m | £38.97m | £38.68m | £37.66m | £36.34m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £9.42m | £12.52m | £12.62m | £11.33m | £10.90m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.43m | £4.64m | £3.69m | £2.08m | £2.20m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£8.07m | -£5.50m | -£5.47m | -£5.57m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £19.99m | £19.85m | £18.80m | £16.55m | £16.77m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 1.2.1897 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 25.3.1981 AND AS AMENDED 23 MARCH 2005 AND SPECIAL RESOLUTION OF 18 MARCH 2008. as amended on 08 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, DANCE AND ASSOCIATED ART FORMS GENERALLY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO IMPROVE THE PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION OF MUSIC, DANCE AND OTHER STUDENTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TRINITY LABAN
KING CHARLES COURT
OLD ROYAL NAVAL COLLEGE
KING WILLIAM WALK
LONDON
SE10 9JF
- Ffôn:
- 02083059400
- E-bost:
- secretary@trinitylaban.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window