CRAWFORD'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 310366
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides buildings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Gorffennaf 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 248919 ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH DIOCESAN BOARD OF FINAN...
  • 15 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
  • 08 Gorffennaf 2013: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 24 Mai 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 07 Medi 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2010 24 Mehefin 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2010 Not Required