SIR MATTHEW HOLDWORTHY'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes Grants to Students completing a course in Further Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Norfolk
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- SPORLE SCHOOL LAND TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JOHN VOGEL | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
CATHERINE SUSAN COLMAN | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
NORMAN JOHN BARLEY | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
HELEN ELIZABETH DYE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £825 | £825 | £850 | £825 | £825 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £600 | £300 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Mehefin 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 9TH JUNE 1909 AS VARIED BY SCHEME OF 27TH DECEMBER 1990
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN OR YOUNG PERSONS BY MEANS OF EXHIBITIONS, THE AWARD OF MAINTENANCE ALLOWANCES, ALSO FINANCIAL HELP TO ENABLE BENEFICIARIES TO ATTEND EVENING CLASSES OR APPROVED COURSES OF INSTRUCTION. INVESTMENTS $200 3 1/2 PER CENT WAR STOCK TRANSFERRED TO CHARITY COMMISSIONERS 19TH OCTOBER 1954 $150 2 1/2 PER CENT TREASURY STOCK 1975 TRANSFERRED TO CHARITY COMMISSIONERS 23RD DECEMBER 1954
Maes buddion
PARISH OF SPORLE-WITH-PALGRAVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Rowans
Sydney Dye Court
Sporle
King's Lynn
PE32 2EE
- Ffôn:
- 01760722992
- E-bost:
- johnbarley54@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window