SYLVIA WRIGHT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust raises funds for the support of the running costs of a school for deaf children, a day care centre for disabled children and a Nursing Training College in Tiruvannamalai, Tamil Nadu District, South India. These provide better health care, education and training for poor and disabled people in that area of India.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Leeds
- India
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TONY ALLINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mary Bernadette Barnes | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
FINOLA FOX | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
NATASHA MASCARENHAS | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
VINCENT WILLIAM GIBBONS | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Peter Woodhead | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
MRS SUE WILSON | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
JOHN HOWLEY | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
SUSAN SANDERSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|||||
GLENN MILLER | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
ANTHONY CRAVEN GILPIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR GEOFF FULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.78k | £170.32k | £151.38k | £132.92k | £137.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.14k | £130.26k | £141.19k | £192.74k | £172.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 17 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 17 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 JUNE 1982 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 4 APRIL 1997
Gwrthrychau elusennol
FOR THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING TO COLLECT SUMS OF MONEY AND TO PAY OR APPLY THE CAPITAL AND INCOME INTO THE TRUST FUND FOR SUCH CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND IN SUCH PROPORTIONS AND IN SUCH MANNER AND SUBJECT TO SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR UNCONTROLLED DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 KINGS ROAD
BRAMHOPE
LEEDS
LS16 9JN
- Ffôn:
- 01132675735
- E-bost:
- chairman@sylviawright.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window