CRANSTOUN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cranstoun is a not-for-profit, independent, non-govermental organisation providing a range of high quality, specialist services to tackle the impact and harm caused by drugs and/or alcohol to individuals and communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£25,976,000
Roddion a chymynroddion | £42.00k | |
Weithgareddau elusennol | £25.68m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £250.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£25,252,000
Codi arian | £132.00k | |
Weithgareddau elusennol | £25.12m | |
Arall | £0 |
£122,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,125,024 o 39 gontract(au) llywodraeth a £2,865,460 o 12 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £132.00k | |
Gwariant elusennol | £25.12m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £724.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £132.00k | |
Gwariant elusennol | £25.12m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £846.00k |
Pobl

502 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074891 SWANSWELL CHARITABLE TRUST
- 26 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
- CRANSTOUN DRUG SERVICES (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesleigh Bounds | Cadeirydd | 22 May 2019 |
|
|
||||
Winston North | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|||||
Laura Mayes | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Emma Dearnaley | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Cherag Patel | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Gary Ritchie | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|||||
Dr Gail Gilchrist | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Suaimhneas Naomi Burke-Shyne | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Andy Furlong | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Alastair Graham | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Campbell | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
David Alcock | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.10m | £16.30m | £20.00m | £22.16m | £25.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.73m | £16.28m | £19.04m | £22.39m | £25.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.75m | £16.26m | £20.00m | £19.22m | £22.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.15m | £2.87m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.00k | £36.00k | £3.00k | £2.00k | £42.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.78m | £16.26m | £20.00m | £22.08m | £25.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.00k | £5.00k | £1.00k | £80.00k | £250.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.26m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £36.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.73m | £16.28m | £19.04m | £22.34m | £25.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £55.00k | £132.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.00k | £0 | £0 | £69.00k | £87.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.38m | £256.00k | £214.00k | £256.00k | £246.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £1.27m | £1.33m | £1.28m | £6.19m | |
|
Cyfanswm asedau | £9.08m | £9.60m | £12.83m | £11.70m | £7.78m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.88m | £3.32m | £5.54m | £4.69m | £4.83m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/01/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/05/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/02/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/02/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/03/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/10/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 DEC 2016 as amended on 26 May 2022 as amended on 08 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
1.1 The Objects of the Charity are 1.1.1 The relief and reduction of harm caused by drug and alcohol use to individuals and communities; and 1.1.2 The relief of poverty, sickness, deprivation and distress among persons who are dependent upon or affected by dependence on drugs, alcohol and other similar substances or compounds of possible or suspected danger to the individual and the community; and 1.1.3 The relief of poverty, sickness and distress and the provision of financial assistance among those related or dependent upon those persons referred to above; and 1.1.4 The education and training of individuals and the community at large and the advancement of education and training in the dangers arising from the habitual or isolated or other use of drugs or alcohol together with the publication of material relating to dependence upon drugs or alcohol; and 1.1.5 To undertake research into the special problems arising from persons with drug or alcohol problems and into methods of alleviating them and to publish the results of such research; and 1.1.6 The prevention of dependence upon drugs or alcohol, the consultation, treatment and care of those suffering from and the rehabilitation of those relieved from dependence upon drugs or alcohol; and 1.1.7 The provision of facilities for recreation and other leisure occupation for persons with drug or alcohol problems in the interests of their social welfare within the meaning of the Recreational Charities Act 1857 and as limited in that Act; and 1.1.8 The advancement of education, and 1.1.9 The relief of need in individuals arising from their youth, age, gender, infirmity or disability, financial hardship or social circumstances, and 1.1.10 Such other exclusively charitable activities as the Trustees may from time to time determine. 1.1A Throughout the Articles, 'charitable' means charitable in accordance with the law of England and Wales provided that it will not include any purpose which is not charitable in accordance with section 7 of the 2005 Act. For the avoidance of doubt, the system of law governing the Articles of the Charity is the law of England and Wales.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thames Mews
Portsmouth Road
Esher
SURREY
KT10 9AD
- Ffôn:
- 02083351830
- E-bost:
- info@cranstoun.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window