EUXTON CONTACT CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For non-resident parent to have contact with their separated children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135868 CHORLEY AND LEYLAND METHODIST CIRCUIT
- 31 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35 | £2.43k | £135 | £198 | £1.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £975 | £968 | £1.19k | £1.61k | £1.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 08 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 MAY 1997 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 21 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ELEVIATE THE HARDSHIP AND DISTRESS OF CHILDREN RESIDENT WITHIN THE AREA OF BENEFIT CAUSED BY THE BREAK UP OF MARRIAGE AND FAMILY AND TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF SUCH CHILDREN BY PROVIDING AND MAINTAINING A CENTRE OF FACILITY WHEREBY SUCH CHILDREN CAN MORE READILY ENJOY THE COMPANY AND LOVE OF THEIR NON RESIDENTIAL PARENT
Maes buddion
PRESTON, CHORLEY, SOUTH RIBBLE AND WEST LANCASHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window