THE NANCY OLDFIELD TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of sailing and similar activities for disabled
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- NANCY OLDFIELD TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary James | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|||||
Simon Smith | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
Simon George | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|||||
Jasper Copping | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
Peter Hawes | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
David Lennard-Jones | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
||||
Diane Florence Harber | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|||||
VAL KHAMBATTA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.21k | £150.94k | £328.65k | £327.83k | £313.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.71k | £277.94k | £281.52k | £257.90k | £327.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £68.62k | £11.88k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Awst 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6TH MARCH 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
)TO SUPPORT AND ASSIST PEOPLE WITH DISABILITIES BY THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR SAILING, CANOEING, BOATING AND OTHER WATER BASED ACTIVITIES TOGETHER WITH BIRDWATCHING, ENVIRONMENTAL STUDIES AND/OR OTHER RELATED ACTIVITIES WITH THE AIM OF IMPROVING AND ENHANCING THEIR LIFE EXPERIENCE. B)THE PROMOTION OF SOCIAL WELFARE BY THE PROVISION, OR ASSISTANCE IN THE PROVISION, OF FACILITIES FOR SAILING, CANOEING, BOATING AND OTHER WATER BASED ACTIVITIES TOGETHER WITH BIRDWATCHING, ENVIRONMENTAL STUDIES AND/OR OTHER RELATED ACTIVITIES FOR PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. C)SUCH OTHER OBJECTS OR PURPOSES (WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE) BEING CHARITABLE OBJECTS OR PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IRSTEAD ROAD
NEATISHEAD
NORWICH
NR12 8BJ
- Ffôn:
- 01692 630572
- E-bost:
- accounts@nancyoldfield.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window