MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAF uses light aircraft to transform the lives of some of the world's most isolated people in need. Working in partnership with hundreds of other Christian and humanitarian organisations, MAF delivers help, hope and healing to remote and inaccessible communities in the developing world. MAF UK is the largest provider of resources for MAF International's work within the MAF global partnership.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£13,996,000
Roddion a chymynroddion | £13.85m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £146.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£15,739,000
Codi arian | £2.61m | |
Weithgareddau elusennol | £13.13m | |
Arall | £0 |
£84,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.61m | |
Gwariant elusennol | £13.13m |
Pobl

92 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
429 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Awstralia
- Cenia
- De Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Liberia
- Madagasgar
- Nepal
- Papua Guinea Newydd
- Tanzania
- Tchad
- Tomor-leste
- Uganda
Llywodraethu
- 11 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178711 NORTH SHIELDS CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 17 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 290227 AUCTIONS FOR CHRISTIAN MISSION
- 13 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 277472 THE CLUMBER CHARITABLE TRUST
- 11 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1003939 HETTY GEORGE DRC TRUST
- 25 Medi 1997: Cofrestrwyd
- MAF UK (Enw gwaith)
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP UK LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Matheson | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
GORDON MAY | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|||||
ANDREW STRANG MACLAY | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Clare Tunbridge | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Elizabeth Ann Saunders | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||
WILLIAM NAIRN LOWE | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|||||
Carl Knightly | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Steve Osei-Mensah | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Max Gove | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Matthew Burton | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.68m | £12.65m | £13.79m | £15.97m | £14.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.51m | £12.26m | £12.60m | £17.12m | £15.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.00k | N/A | £38.00k | £21.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.63m | £12.63m | £13.78m | £15.91m | £13.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £17.00k | £12.00k | £60.00k | £146.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.84m | £2.91m | £4.61m | £4.89m | £3.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.12m | £10.15m | £10.47m | £14.96m | £13.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.39m | £2.12m | £2.12m | £2.16m | £2.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £18.00k | £19.00k | £24.00k | £29.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.08m | £5.50m | £5.56m | £7.06m | £6.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £91.00k | £50.00k | £83.00k | £48.00k | £36.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £1.03m | £1.08m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.73m | £8.23m | £9.56m | £8.09m | £6.90m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £342.00k | £416.00k | £588.00k | £1.25m | £1.76m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/09/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/10/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/05/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY SUCH MEANS AS THE CHARITY SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY SUPPORTING AND ENCOURAGING THE WORK OF MISSION AVIATION, CHURCHES, MISSIONS AND RELIEF AND DEVELOPMENT AGENCIES SO THAT THE LOVE OF CHRIST IS SHARED BY WORD AND PRACTICAL MEANS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MISSION AVIATION FELLOWSHIP
CASTLE HOUSE
CASTLE HILL AVENUE
FOLKESTONE
CT20 2TQ
- Ffôn:
- 01303850950
- E-bost:
- maf@maf-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window