THE VOLUNTARY HOSPITAL OF ST BARTHOLOMEW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports Barts patients/relatives with grants when at material disadvantage as result of illness and/or treatment eg. travel, wigs, clothing. Act as 'patron' of Barts the less - hospitals church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- 23 Tachwedd 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Singh | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
David Curran | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Martin Webster | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Gawler | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Professor Peter Denton White | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
BRENDA GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||
DR PAUL SIMMONS FRCP | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||
ALISON KNAPP | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||
RODGER WHITELOCKE | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Dr Julian Axe | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.92k | £65.68k | £71.17k | £92.14k | £154.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.81k | £49.28k | £62.14k | £189.61k | £157.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE 27 DECEMBER 1547, ROYAL CHARTER 1547, ACT OF PARLIAMENT 31 OCTOBER 1780.
Gwrthrychau elusennol
A PLACE AND HOUSE FOR THE SUSTENTACION OF POOR PEOPLE IN THE SUBURBS OF THE CITY OF LONDON
Maes buddion
SUBURBS OF THE CITY OF LONDON
Elusennau cysylltiedig
- AGNES CAIRNE BEQUEST
- BETJEMANN FUND
- CATTLIN PRIZE
- COOPER AND COXENTON SCHOLARSHIP
- CORRIE PRIZE
- GEORGE GRAHAM NURSES' MUSIC FUND
- J C LOVELL FUND
- J C LOVELL-NURSES PRESENTATION FUND
- JOHN EARLEY COOK BEQUEST FUND
- LADY DENISON-PENDER CONVALESCENT BED TRUST
- MATRON'S DISCRETIONARY FUND FOR NURSES
- MISS H T BAINES FUND FOR DOMESTIC SERVANTS
- MISS M H WADDLE FUND
- OUT-PATIENTS SAMARITAN FUND
- SAMARITAN FUND
- SWANLEY CHAPLAINCY FUND
- THE CATHERINE MARSH CONVALESCENCE TRUST
- THE CHARITY OF MATILDA HARRIET-JANES
- THE CHILDREN'S FUND
- THE GOVERNORS OF THE VOLUNTARY HOSPITAL OF ST. BARTHOLOMEW COMMON INVESTMENT FUND
- THE ST. BARTHOLOMEW'S HOSPITAL PATIENTS' WELFARE FUND
- THE WILLIAM GOLDSTEIN LAY STAFF BENEVOLENT FUND (ROYAL HOSPITAL OF ST BARTHOLOMEW)
- TREASURER OF ST. BARTHOLOMEW'S HOSPITAL DISCRETIONARY FUND
- VALENTINE CLUSE TRUST
- 19 Gorffennaf 1999 : Cofrestrwyd
- 23 Tachwedd 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Voluntary Hospital of St Bart's
c/o Social Work Department
St Bartholomew's Hospital
West Smithfield
LONDON
EC1A 7BE
- Ffôn:
- 0203 765 8600
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window