MASONIC CARE LIMITED

Rhif yr elusen: 1077789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide residential accomodation and care for people with learning difficulties.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Hydref 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN BOYINGTON CBE Cadeirydd 06 November 2013
THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Robert Constant Ymddiriedolwr 25 September 2019
THE CATHEDRAL CHURCH OF SAINT PETER, SAINT PAUL AND ST ANDREW IN PETERBOROUGH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
Charlotte Jane Miller Ymddiriedolwr 25 September 2019
Dim ar gofnod
David William Snowdon Ymddiriedolwr 09 May 2018
THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID SOUTHERN Ymddiriedolwr 01 October 2017
WHITLEY CHAPEL PARISH HALL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD HENRY HOLMES MASONIC BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher George White Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Sushilkumar Chandulal Radia Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Sylvia Nina Short Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Ian Newby Ymddiriedolwr 01 October 2017
THE LODGE OF UNITY NO 386 BENEVOLENT FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 637 diwrnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Rhagfyr 2023 34 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MASONIC CARE LIMITED
FREEMASONS HALL
60 GREAT QUEEN STREET
LONDON
WC2B 5AZ
Ffôn:
02075962400