YMCA BRUNEL GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a wide range of activities and support for young people and the community. With a focus on housing and homelessness and youth work to enabling all to belong, contribute and thrive. Providing floating support, supported housing, youth clubs and venues for community groups to access.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,965,614
Roddion a chymynroddion | £23.07k | |
Weithgareddau elusennol | £6.58m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.27m | |
Buddsoddiadau | £85.21k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,719,090
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £7.72m | |
Arall | £0 |
£31,873 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,157,695 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £7.72m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £246.52k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £7.72m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £278.40k |
Pobl

158 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Dinas Bryste
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 13 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1106370 YMCA BATH GROUP
- 16 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- MENDIP YMCA (Enw gwaith)
- MENDIP YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pendle | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|
||||
Rev Samuel Thompson | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|||||
Lindsay Atkin | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Anthony Cook | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
RICHARD TIDSWELL | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Khyati Oldall | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
Richard Caddick | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
STEPHEN HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.96m | £5.98m | £6.26m | £6.85m | £7.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.94m | £5.90m | £6.24m | £6.74m | £7.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £906.66k | £967.51k | £1.02m | £1.06m | £1.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200.24k | £38.12k | £437.98k | £43.48k | £23.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £295.75k | £535.35k | £0 | £1.27m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.75m | £5.50m | £5.17m | £5.58m | £6.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.11k | £75.69k | £74.18k | £0 | £85.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £70.06k | £38.82k | £1.22m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.94m | £5.90m | £6.24m | £6.74m | £7.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.84k | £43.00k | £39.87k | £48.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.28m | £6.96m | £7.23m | £7.10m | £6.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £212.31k | £309.77k | £337.68k | £332.49k | £364.36k | |
|
Cyfanswm asedau | £622.59k | £855.98k | £924.35k | £996.27k | £1.48m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£243.97k | -£293.95k | -£187.41k | -£65.67k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £311.44k | £4.81m | £5.06m | £5.01m | £5.29m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 FEB 1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 APR 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 JUN 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 MAR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAY 2019 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29 AUG 2019 as amended on 06 May 2020
Gwrthrychau elusennol
2.3.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, INCLUDING BY: (A) PROMOTING A CHRISTIAN ENVIRONMENT INSPIRED AND MOTIVATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST, WHERE PEOPLE OF FAITH AND PEOPLE OF NONE CAN WORK TOGETHER FOR THE TRANSFORMATION OF COMMUNITIES; AND (B) ENABLING PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, TO FLOURISH THROUGH EXPERIENCING AND RESPONDING TO THE LOVE OF GOD DEMONSTRATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST; 2.3.2 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2.3.3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES; 2.3.4 TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES; AND 2.3.5 TO PROVIDE RESIDENTIAL ACCOMMODATION, INCLUDING SOCIAL HOUSING, FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE IN MENDIP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YMCA
International House
Broad Street Place
Bath
BA1 5LH
- Ffôn:
- 01225 325900
- E-bost:
- admin@ymca-bg.org
- Gwefan:
-
ymca-bg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window