ST BASIL'S

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Basils works with young people to enable them to find and keep a home, to develop their confidence, skills and opportunities and to prevent homelessness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£17,178,326
Roddion a chymynroddion | £1.21m | |
Weithgareddau elusennol | £14.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £76.35k | |
Arall | £1.38m |
Cyfanswm gwariant:
£16,814,472
Codi arian | £519.33k | |
Weithgareddau elusennol | £16.30m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,126,287 o 20 gontract(au) llywodraeth a £235,398 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £519.33k | |
Gwariant elusennol | £16.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £363.85k |
Pobl

285 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
- Walsall
Llywodraethu
- ST BASILS (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feizal Hajat OBE | Cadeirydd | 22 February 2016 |
|
|
||||||||||||
Stephen Derrone James Chance | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Victoria Louise Stott | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||||||||
Nilanthi Neale | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||||||||||
Nimmi Patel | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||||||||||
Rajinder Ram | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||||||||
The Very Reverend Matthew Thompson | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|||||||||||||
Paul Martin Cadman | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|||||||||||||
Helen Bates | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||||||
JEAN TEMPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.00m | £13.77m | £14.41m | £15.32m | £17.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.70m | £13.13m | £14.28m | £15.07m | £16.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.95m | £6.37m | £6.54m | £6.94m | £7.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £90.95k | £259.33k | £214.37k | £235.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £985.00k | £1.78m | £998.87k | £958.25k | £1.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.02m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £10.77m | £12.25m | £13.18m | £14.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £1.28k | £736 | £9.04k | £76.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.21m | £1.16m | £1.17m | £1.38m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £52.68k | £4.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.14m | £12.64m | £13.74m | £14.54m | £16.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £563.00k | £486.71k | £540.98k | £535.74k | £519.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £174.76k | £119.19k | £125.85k | £148.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.48m | £14.61m | £14.35m | £13.97m | £17.75m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.99m | £4.61m | £4.95m | £6.71m | £7.85m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.01m | £14.13m | £14.08m | £15.20m | £19.76m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MARCH 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SOCIAL HOUSING 3.1 TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY THE BUSINESS OF PROVIDING HOUSES, HOSTELS OR ANY OTHER HOUSING INCLUDING SOCIAL HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES, SERVICES OR ASSISTANCE FOR YOUNG PEOPLE AND OTHERS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE HOMELESS OR IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS ON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; EMPLOYMENT AND TRAINING 3.2 TO RELIEVE POVERTY BY PROVIDING OR SECURING EDUCATION OR TRAINING FOR EMPLOYMENT FOR YOUNG PEOPLE AND OTHERS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT AND BY ASSISTING THEM TO FIND EMPLOYMENT; 3.3 TO RELIEVE UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONGST YOUNG PEOPLE AND OTHERS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT IN SUCH WAYS AS THE BOARD THINKS FIT INCLUDING THE PROVISION OF ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT; EDUCATION 3.4 TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE VOCATIONAL TRAINING TO YOUNG PEOPLE AND OTHERS IN THE AREA OF BENEFIT AND TO EDUCATE YOUNG PEOPLE THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES OR THROUGH PROVIDING OR ARRANGING WORK EXPERIENCE; RELIEF OF POVERTY 3.5 TO RELIEVE POVERTY GENERALLY AMONG YOUNG PEOPLE AND OTHERS IN THE AREA OF BENEFIT; RECREATIONAL FACILITIES 3.6 TO PROVIDE RECREATIONAL AND LEISURE FACILITIES FOR YOUNG PEOPLE AND OTHERS IN THE AREA OF BENEFIT WHO NEED SUCH FACILITIES BECAUSE OF THEIR YOUTH, INFIRMITY, DISABILITY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; GENERAL 3.7 TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE, AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY.
Maes buddion
WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Heath Mill Lane
Deritend
Birmingham
B9 4AX
- Ffôn:
- 01217722483
- E-bost:
- governance@stbasils.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window