ANGLICAN RELIGIOUS COMMUNITIES IN ENGLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ARC is an umbrella body for members of religious communities in the Church of England. We hold a conference once every 2 years in person and the other year online , circulate a newsletter twice a year to all members, maintain a digital Year Book online and answer enquiries from the general public. We assist with promoting the life of Religious in the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mai 2003: Cofrestrwyd
- ARC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR SUE CSF | Cadeirydd | 27 June 2012 |
|
|
||||
Br Patrick Souter CR | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Sr Linda OHP OHP | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
SISTER CLARE LOUISE MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
Sr Heather Mary Francis Crane OHP | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
Br Hugh SSF | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Sr Alison Jacquelyn Fry OSB | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sr Chris James CSF | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.37k | £10.45k | £10.52k | £10.86k | £11.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.63k | £6.47k | £12.28k | £6.01k | £8.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/09/2001 AS AMENDED ON 24/10/2002 AS AMENDED ON 06/03/2003 AS AMENDED ON 30/06/2011 AS AMENDED ON 09 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY SUPPORTING THE RELIGIOUS COMMUNITIES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
92 Blackgate Lane
Tarleton
Preston
PR4 6UT
- Ffôn:
- 07968753978
- E-bost:
- info@arcie.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window