THROUGH THE ROOF CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THROUGH THE ROOF GIVES ADVICE AND PRODUCES WRITTEN RESOURCES, AS WELL AS TRAINING, TO EQUIP CHURCHES AND OTHER ORGANISATIONS TO BE INCLUSIVE OF DISABLED PEOPLE AND THEIR FAMILIES. WE DO THIS THROUGHOUT THE UK AND IN AFRICA. WE DONATE MOBILITY AIDS TO THOSE IN NEED IN AFRICA. OUR VISION IS TO MAKE THE GOOD NEWS OF THE CHRISTIAN MESSAGE ACCESSIBLE TO ALL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
101 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Cenia
- Ghana
- India
- Mosambic
- Nigeria
- Tanzania
- Uganda
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1063112 CARERS CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 31 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- CHURCHES FOR ALL (Enw gwaith)
- DISABLED CHRISTIANS FELLOWSHIP (Enw gwaith)
- THROUGH THE ROOF (Enw gwaith)
- WHEELS FOR THE WORLD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Semper | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|
||||
Robert Dalton | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Rev TREVOR MICHAEL HAHN | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|||||
CAROL ALICE ARNOLD | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|||||
CLYDE CLIFFORD BACCHUS | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|
||||
FIONA MACCABE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £382.51k | £312.84k | £317.17k | £431.29k | £261.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.58k | £296.81k | £228.34k | £278.48k | £332.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.81k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 27 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 18TH APRIL 2001 AND VARIED BY A SPECIAL RESOLUTION PASSED ON 23RD JULY 2001.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE CHRISTIAN FAITH PARTICULARLY AMONGST PERSONS WITH PHYSICAL AND OTHER DISABILITIES IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY (HEREI00N CALLED "THE TRUSTEES") MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. (B) TO RELIEVE AND ASSIST PERSONS WITH PHYSICAL AND OTHER DISABILITIES AND IN DOING SO TO PROMOTE THE INTEGRATION AND PARTICIPATION OF SUCH PERSONS IN CHURCH LIFE IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AND TO PROMOTE AN AWARENESS OF THE NEEDS OF SUCH PERSONS AND APPROPRIATE RESPONSES TO THOSE NEEDS AMONGST CHURCHES AND CHRISTIANS IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AND TO TRAIN CHRISTIANS IN WAYS OF SERVING AND HELPING PERSONS WITH DISABILITIES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alpha House
Alpha Place
Garth Road
Morden
SM4 4TQ
- Ffôn:
- 01372749955
- E-bost:
- info@throughtheroof.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window