PAKISTAN SOCIETY OF HARROW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Social and Cultural activities and welfare of the Community particularly youth and elderly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Harrow
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- PAKISTAN SOCIETY HARROW (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghazanfar Ali B.Com FMAT | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|||||
SHAKIRA KUNWAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ASAD ALI RUSHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHAHANA SADIQ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAZAL RAHMAN CHAUDHARY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR SHAKER SHAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMED AMIN MAAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR IMTIAZ SHAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAJAM AFTAB SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04k | £85 | £85 | £215 | £115 | |
|
Cyfanswm gwariant | £982 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2022 | 303 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ebrill 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 JULY 2001 AS AMENDED 21 SEPTEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE PAKISTAN SOCIETY OF HARROW ARE FOR THE BENEFIT OF IN PARTICULAR OF RESIDENTS WHO ARE OF PAKISTANI DESCENT (THE BENEFICIARIES) IN THE LONDON BOROUGHS OF HARROW, BRENT, BARNET AND HILLINGDON ("THE AREA OF BENEFIT"). (A) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID BENEFICIARIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE SAID BENEFICIARIES, IN PARTICULAR IN THE ARTS, CUSTOMS, HISTORY AND LANGUAGES OF PAKISTAN.
Maes buddion
GREATER LONDON - HARROW - BRENT - BARNET - HILLINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Hawthorn Drive
HARROW
HA2 7NX
- Ffôn:
- 02088660010
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window