HORBURY CHURCHES TOGETHER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support of religious activities and youth work, in particular the Horbury Breakthru Youth Project, which is open to all young people in Horbury and District and the catchment area of Horbury Academy ( including Lupset) aged between 11 and 21 years of age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,068 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL OWEN HEATON | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Rev ANDREW ATKINS | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Rev JACOB KAIGA | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Lesley Jane Harrison | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Heather Turner | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
The Reverend Christopher Johnson | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||
JOHN HARRY WALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.60k | £93.38k | £124.71k | £80.10k | £139.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.46k | £102.70k | £118.22k | £87.85k | £137.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.57k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.51k | £57.42k | £61.63k | £42.37k | £18.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 SEPTEMBER 1992 AS AMENDED 29 JANUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND TO ENCOURAGE CHURCH FELLOWSHIPS IN HORBURY AND DISTRICT GROWING TOGETHER IN CHRISTIAN FAITH 2 TO PROVIDE FACILITIES FOR YOUNG PERSONS IN HORBURY AND DISTRICT FOR RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITHIN THE MEANING OF THE RECREATIONAL CHARITIES ACT 1958 AND AS LIMITED IN THAT ACT
Maes buddion
HORBURY AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Horbury Churches Together
Methodist Church Hall
High Street
Horbury
WAKEFIELD
WF4 5LE
- Ffôn:
- 01924275859
- E-bost:
- admin@breakthru-youth.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window