STEPS ROMANIA

Rhif yr elusen: 1092672
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1655 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Work with partner charities in Romania to renovate and extend existing buildings or construct new buildings. The partner charity then uses the buildings to provide shelter, training, education and basic health care to disadvantaged children.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017

Cyfanswm incwm: £2,458
Cyfanswm gwariant: £2,151

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rwmania

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEWART CHAPMAN Cadeirydd 17 July 2012
STOKE ON TRENT MISSION CIRCUIT
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
Hannah Chapman Ymddiriedolwr 22 March 2015
Dim ar gofnod
GLYNIS COOPER Ymddiriedolwr 02 March 2012
STOKE ON TRENT MISSION CIRCUIT
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
Susan Mary Dean Ymddiriedolwr 03 August 2011
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, CHESTERTON, LICHFIELD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 560 diwrnod
Keele Village Hall
Derbyniwyd: Ar amser
MR MIKE SMITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VIVIENNE MARGARET ROBINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROY DUTTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GEOF ROBINSON Ymddiriedolwr
FRODSHAM MUSIC AND ARTS CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Rev ASHLEY COOPER Ymddiriedolwr
THE FOUNDRY SHEFFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
ECG TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £11.48k £11.33k £5.68k £4.02k £2.46k
Cyfanswm gwariant £10.72k £14.57k £7.95k £3.37k £2.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 560 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 560 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 925 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 925 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1290 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1290 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1655 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1655 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 SCRIMSHAW DRIVE
STOKE-ON-TRENT
ST6 7PX
Ffôn:
01782823774