THE MAUSOLEA AND MONUMENTS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Protecting and Preserving mausolea and monuments within the UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ALBERT JOHNSON | Cadeirydd |
|
||||||||
Nigel Hankin | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|||||||
Dr Elizabeth Jane Blood | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||||
Matthew John Saunders MBE | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||||
John Arthur Annesley Goodall | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||||
Katherine Anne Teresa Davey | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||||
Michael Fox | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||||
Thomas David Drysdale | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||||
TIM SIMON IAN ELLIS | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||||
ALEXANDER BAGNALL | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||||
CHARLES PATRICK WAGNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ROBERT HENRY HEATHCOTE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.73k | £29.24k | £21.98k | £20.93k | £9.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.28k | £45.35k | £29.75k | £17.30k | £9.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 JUNE 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC MAUSOLEA AND MONUMENTS SITUATED WITHIN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND.
Maes buddion
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BELFRY HOUSE
OLD LANE
DOCKENFIELD
FARNHAM
GU10 4HQ
- Ffôn:
- 07517082846
- E-bost:
- info@mmtrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window