POSTAL HERITAGE COLLECTION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational charity working to make the Royal Mail Archive and the Postal Heritage Trust collection accessible as widely as possible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- THE BRITISH POSTAL MUSEUM & ARCHIVE (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jane Wilkinson | Cadeirydd | 14 December 2023 |
|
|||||||
Nicola Jane Koppelmann | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|||||||
Rachel Georgina Kuhn | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|||||||
Ailbhe Mary McNabola | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|||||||
Daniel Richard Wolfe | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|||||||
Mark Rowan Amsden | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|||||||
Laura Anne Wright | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|||||||
Peter Ewart Walls | Ymddiriedolwr | 02 March 2018 |
|
|||||||
Susan Claire Raikes | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|||||||
Mike Russell | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|||||||
David Gold | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|||||||
JULIAN BARKER | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/02/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE "OBJECTS") ARE:- 3.1.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC PARTICULARLY IN THE HISTORY OF POSTAL COMMUNICATION AND RELATED SERVICES AND OF THE ACTIVITIES OF THE BRITISH POST OFFICE AND ITS SUCCESSORS AND THE POSTAL AND COMMUNICATIONS SYSTEMS WORLDWIDE; 3.1.2 TO ESTABLISH AND MAINTAIN MUSEUM(S) AND/OR ARCHIVE(S) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, AND IN PURSUIT OF THAT OBJECT; (A) COLLECT ARTEFACTS AND ARCHIVES INCLUDING POSTAL ARTEFACTS AND ARCHIVES WHICH MAY BE BRITISH OR INTERNATIONAL TO A PUBLISHED POLICY AGREED BY THE CHARITY; (B) MANAGE, DOCUMENT, CONSERVE AND SAFEGUARD THE NATIONAL POSTAL COLLECTIONS AND OTHER COLLECTIONS AND HOLDINGS TO THE HIGHEST APPROPRIATE PROFESSIONAL STANDARDS; (C) EXHIBIT, INTERPRET AND PROVIDE ACCESS TO THE COLLECTIONS. 3.1.3 RESTORE, EXHIBIT AND PRESERVE OBJECTS, (INCLUDING VEHICLES AND WHERE APPROPRIATE BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES) PARTICULARLY THOSE OBJECTS ASSOCIATED WITH THE HISTORY OF POSTAL AND RELATED SERVICES AND THE ACTIVITIES OF THE BRITISH POST OFFICE AND ITS SUCCESSORS; 3.1.4 TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Postal Museum
Calthorpe House
15-20 Phoenix Place
LONDON
WC1X 0DA
- Ffôn:
- 03000300700
- E-bost:
- info@postalmuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window