YMCA BATH GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the Bath YMCA currently include an international hostel, health and fitness, day nurseries, children?s and youth work programmes. Following the merger with Bristol YMCA in 2012, ?The Kitchen? project and advanced plans to develop a new hostel in Bristol are part of our work. These are all designed to meet our objective to develop people in mind, body and spirit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Cyfanswm incwm:
£4,706,429
Roddion a chymynroddion | £170.09k | |
Weithgareddau elusennol | £3.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.34m | |
Buddsoddiadau | £30.16k | |
Arall | £10.62k |
Cyfanswm gwariant:
£4,903,274
Codi arian | £1.21m | |
Weithgareddau elusennol | £3.69m | |
Arall | £8.55k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.22m | |
Gwariant elusennol | £3.69m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 203172-1 HIGGS BEQUEST
- 17 Ebrill 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 203172 THE BRISTOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INC...
- 26 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125390 MANSION HOUSE PRE SCHOOL PLAYGROUP
- 13 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1074660 YMCA BRUNEL GROUP
- 20 Hydref 2004: Cofrestrwyd
- 13 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
- BATH YMCA (Enw gwaith)
- BATH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11m | £3.93m | £3.54m | £3.73m | £4.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04m | £2.96m | £3.90m | £3.85m | £4.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £258.23k | £1.00m | £372.84k | £96.88k | £170.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.10m | £913.31k | £898.51k | £1.22m | £1.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £1.97m | £2.24m | £2.38m | £3.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.53k | £28.78k | £23.09k | £24.29k | £30.16k | |
|
Incwm - Arall | £2.24k | £14.38k | £3.52k | £8.31k | £10.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.08m | £2.13m | £3.90m | £2.74m | £3.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £822.39k | £0 | £1.10m | £1.21m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.48k | £19.77k | £39.16k | £40.35k | £42.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £172.64k | £8.56k | £0 | £7.48k | £8.55k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.68m | £2.73m | £4.13m | £3.94m | £4.00m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £48.35k | £48.35k | £48.35k | £48.35k | £48.35k | |
|
Cyfanswm asedau | £818.02k | £1.71m | £667.17k | £624.96k | £203.62k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£285.46k | £0 | -£249.37k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £986.92k | £1.25m | £1.73m | £1.85m | £1.69m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 02 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 02 Hydref 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 19 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 04 Hydref 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/08/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/07/2015 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
2.3.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, INCLUDING BY: (A) PROMOTING A CHRISTIAN ENVIRONMENT INSPIRED AND MOTIVATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST, WHERE PEOPLE OF FAITH AND PEOPLE OF NONE CAN WORK TOGETHER FOR THE TRANSFORMATION OF COMMUNITIES; AND (B) ENABLING PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, TO FLOURISH THROUGH EXPERIENCING AND RESPONDING TO THE LOVE OF GOD DEMONSTRATED BY THE LIFE, EXAMPLE AND TEACHING OF JESUS CHRIST; 2.3.2 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2.3.3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES; 2.3.4 TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES; AND 2.3.5 TO PROVIDE RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR PEOPLE OF ALL AGES AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL, EMOTIONAL, SPIRITUAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
BATH AND NORTH EAST SOMESET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window