SAMUEL LITHGOW YOUTH CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Samuel Lithgow Youth Centre's main services target disadvantaged young people aged 5 to 19 years old through two different youth projects and an after school club, but we also offer supporting activities to lone parents and under 5's, local students, BME groups, women, and senior citizens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £72,960 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
Llywodraethu
- SAMUAL LITHGOW YOUTH CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadumo Mohammad | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Maria Reguenga | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Joao ANtunes Felicio | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Sophia Dominique Shaw | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Fatoumata Diallo | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|||||
PETER JOHN SCOREY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.52k | £122.64k | £149.21k | £154.32k | £194.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.41k | £151.17k | £159.38k | £171.37k | £188.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.61k | £46.53k | £85.04k | £76.70k | £72.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 FEBRUARY 2005 AS AMENDED 29 JANUARY 2008.
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE PERSONAL AND SOCIAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY THOSE IN POOR CIRCUMSTANCES IN OR NEAR THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN. THIS SHALL BE DONE THROUGH PROGRAMMES OF SOCIAL, CULTURAL, PHYSICAL AND RECREATIONAL PURSUITS TO ENABLE THEM TO DEVELOP A RANGE OF SOCIAL AND LIFE SKILLS SO THAT THEY MAY BEHAVE AS RESPONSIBLE CITIZENS. B) AT SUCH TIMES AS THE COMPANY'S PREMISES ARE NOT BEING USED TO FURTHER THE OBJECTS SET OUT IN (A): (1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, ESPECIALLY THOSE LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN, BY PROVIDING FACILITIES FOR AND TRAINING IN SPECIFIC SKILLS SUCH AS INFORMATION TECHNOLOGY AND ASSERTIVENESS (2) TO PROVIDE FACILITIES FOR THE PUBLIC, ESPECIALLY THOSE LIVING IN THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN, FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Samuel Lithgow Youth Centre
69-75 Stanhope Street
LONDON
NW1 3LD
- Ffôn:
- 02076920186
- Gwefan:
-
WWW.samuel-lithgow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window