THE GUILDFORD WATERSIDE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To operate and develop the centre in an efficient and effective manner so that the member groups and other users of the centre can operate from it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 15 Awst 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES FREDERICK ROSSITER | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Norman Hambly OBE | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|||||
David Halliwell | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Gillian Vance | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Rachel Jacqueline Sharp | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
David Granville Kitching | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.64k | £109.45k | £340.27k | £74.36k | £106.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.26k | £86.47k | £274.77k | £73.11k | £121.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 05 MAY 2022
Gwrthrychau elusennol
4.1 TO BENEFIT PERSONS OF ALL AGES WITHIN THE UK WITHOUT DISTINCTIONS OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY: 4.1.1 TAKING OVER THE OPERATION OF THE GUILDFORD WATERSIDE CENTRE AT RIVERSIDE, GUILDFORD, SURREY GUI 1LW ("CENTRE") INCLUDING THE ASSETS AND CONTRACTS WITH STAFF AND ALL THE BENEFITS AND OBLIGATIONS OF THE CENTRE; 4.1.2 OPERATING THE CENTRE TO PROVIDE WATER ORIENTATED AND OTHER SPORTING ACTIVITIES, AND FOR MEETINGS, STORAGE OF EQUIPMENT AND OTHER FORMS OF LEISURE TIME OCCUPATION; 4.1.3 EDUCATING AND ASSISTING PERSONS THROUGH THEIR LEISURE TIME SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED; 4.1.4 PROVIDING A RESOURCE AND THERAPY CENTRE FOR PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS AND THEIR FAMILIES WHERE A RANGE OF COST-EFFECTIVE THERAPIES AND COUNSELLING IS AVAILABLE TO ASSIST WITH THE MANAGEMENT OF THE CONDITION; 4.1.5 PROVIDING INFORMATION, EDUCATION, EMOTIONAL SUPPORT AND PRACTICAL HELP TO PEOPLE AFFECTED BY MULTIPLE SCLEROSIS IN THE FORM OF TRADITIONAL AND NATURAL THERAPIES; 4.1.6 PROVIDING FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER ACTIVITIES FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH A VIEW TO IMPROVING CONDITIONS OF LIFE. 4.2 TO PROVIDE SUCH OTHER CHARITABLE SERVICES WHICH BENEFIT THE COMMUNITY AND ADVANCE EDUCATION, AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Waterside Centre
Riverside
GUILDFORD
GU1 1LW
- Ffôn:
- 07816253211
- E-bost:
- info@guildford-waterside.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window