OPERA AUSTRALIA CAPITAL FUND UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable objects and in particular to promote the education of the public in the arts of opera, music and dance by making grants to or for the benefit of The Opera Australia Capital Fund or to Opera Australia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Bernard Soames | Cadeirydd | 03 July 2023 |
|
|||||||||||||
Dame Rachel Mary de Souza DBE | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||||||||||
Philip John Bacon | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||||||||||
JOHN CECIL DAUTH AO LVO | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|||||||||||||
SIR DAVID GREEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
WILLIAM HENRY FRANKEL OBE FRSSA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.94k | £20.00k | £20.00k | £36.95k | £23.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.20k | £220.81k | £446 | £1.84k | £803 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 DECEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE SUCH GENERAL CHARITABLE OBJECTS AS ARE CHARITABLE AT LAW AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING WORDS) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS OF OPERA, MUSIC AND DANCE BY MAKING GRANTS TO OR FOR THE BENEFIT OF THE OPERA AUSTRALIA CAPITAL FUND, A CHARITABLE TRUST ESTABLISHED IN AUSTRALIA AND HAVING AN ENDORSEMENT UNDER SUB-DIVISION 50-B OF THE AUSTRALIAN INCOME TAX ASSESSMENT ACT 1997 (CTH) ("ITA") AS AN INCOME TAX EXEMPT CHARITABLE ENTITY AND ENDORSEMENT AS A DEDUCTIBLE GIFT RECIPIENT UNDER SUB-DIVISION 30-BA OF THE ITA, OR TO OPERA AUSTRALIA, A NON-PROFIT AUSTRALIAN INCORPORATED COMPANY LIMITED BY GUARANTEE ALSO HAVING AN ENDORSEMENT UNDER SUB-DIVISION 50-B OF THE ITA AS AS INCOME TAX EXEMPT CHARITABLE ENTITY AND ENDORSEMENT AS A DEDUCTIBLE GIFT RECIPIENT UNDER SUB-DIVISION 30-BA OF THE ITA.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25A FROGNAL
LONDON
NW3 6AR
- Ffôn:
- 02074355657
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window