GLYN VALLEY TRAMWAY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conservation, education, training and research associated with the former Glyn Valley Tramway and the communities it served. Restoration of the Tramway as a working heritage attraction which will provide training opportunities and educational facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wrecsam
Llywodraethu
- 31 Hydref 2007: Cofrestrwyd
- GLYN VALLEY TRAMWAY GROUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Edlington | Cadeirydd | 06 May 2022 |
|
|
||||
ANDREW ROSS CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Simon Clough | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
David Raymond Pearson | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
John Holiday | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||
SARAH MARGARET APPLETON | Ymddiriedolwr | 26 August 2013 |
|
|
||||
Councillor Terry Evans | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN PIERCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM APPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £634 | £1.79k | £6.30k | £5.52k | £22.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91k | £3.38k | £4.62k | £4.98k | £23.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 09 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 09 Mawrth 2025 | 343 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 12 Mehefin 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/04/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/01/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ACQUIRE, PRESERVE AND RESTORE FOR THE PUBLIC BENEFIT ITEMS OF HISTORICAL,EDUCATIONAL, SOCIOLOGICAL, CULTURAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR SCIENTIFIC VALUE IN CONNECTION WITH THE RAILWAYS; AND (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BUT IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, IN THE HISTORY, RESTORATION, PRESERVATION, CREATION AND EXHIBITION OF RAILWAY LOCOMOTIVES, CARRIAGES, ROLLING STOCK, EQUIPMENT, ARTEFACTS, DOCUMENTS AND RECORDS, TOGETHER, WITH ANY APPROPRIATE LAND, BUILDINGS AND STRUCTURES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE OF THE FORMER GLYN VALLEY TRAMWAY IN CHIRK AND THE CEIRIOG VALLEY {'THE TRAMWAY') AND TO PROVIDE EDUCATIONAL AND TRAINING FACILITIES TO THOSE ENGAGED IN THE HISTORICAL, SOCIOLOGICAL OR TECHNOLOGICAL STUDY, RESTORATION AND OPERATION OF THE TRAMWAY OR RAILWAYS GENERALLY.
Maes buddion
IN PARTICULAR CHIRK AND THE CEIRIOG VELLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Bramblewood Close
Chirk Bank
WREXHAM
Clwyd
LL14 5LP
- Ffôn:
- 0169177471377
- E-bost:
- thegvttrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window