WESSEX CARDIAC TRUST

Rhif yr elusen: 1116510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To relieve suffering from cardiovascular diseases primarily by supporting the work of the Wessex Cardiac Centre and working within the community of the Wessex Region. This is achieved by providing equipment, services and facilities to help patients and their relatives through the process of treatment, by funding research into the prevention, rehabilitation and cure of such diseases.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset
  • Hampshire
  • Wiltshire
  • Ynys Wyth
  • Gerner
  • Jersey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Hydref 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 800877 CHILDREN'S HEART SUPPORT NETWORK
  • 26 Hydref 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr N Scarfe Cadeirydd 19 July 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITCHURCH WITH TUFTON AND LITCHFIELD IN THE DIOCESE OF WINCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Munden Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Heather Eyers Ymddiriedolwr 05 December 2023
Dim ar gofnod
Robert Burns Ymddiriedolwr 05 September 2023
Dim ar gofnod
Cliff Morris Ymddiriedolwr 20 January 2022
Dim ar gofnod
Dr Paul Haydock Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Pam Iannotti Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Jean-Paul Evangelista Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Tara Bharucha Ymddiriedolwr 10 March 2020
Dim ar gofnod
Dr James Richard Wilkinson Ymddiriedolwr 30 January 2013
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Mark Thomas Pierce Ymddiriedolwr 30 January 2013
Dim ar gofnod
George Arthur Longhurst Ymddiriedolwr 30 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £776.79k £466.06k £488.40k £411.01k £804.87k
Cyfanswm gwariant £674.45k £459.68k £513.45k £429.27k £783.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £38.88k £71.87k £7.00k £1.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £455.80k N/A N/A N/A £431.06k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £231.60k N/A N/A N/A £320.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.58k N/A N/A N/A £15.43k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £15.49k N/A N/A N/A £36.84k
Incwm - Arall £59.32k N/A N/A N/A £1.00k
Incwm - Cymynroddion £254.00k N/A N/A N/A £118.78k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £335.38k N/A N/A N/A £300.38k
Gwariant - Ar godi arian £339.07k N/A N/A N/A £483.06k
Gwariant - Llywodraethu £34.25k N/A N/A N/A £145.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau £200.73k N/A N/A N/A £109.44k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £9.27k
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.23m N/A N/A N/A £1.24m
Buddsoddiadau tymor hir £514.03k N/A N/A N/A £812.52k
Cyfanswm asedau £1.02m N/A N/A N/A £674.20k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £48.02k N/A N/A N/A £45.11k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 04 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 04 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Heartbeat House
152-154 Tremona Road
SOUTHAMPTON
SO16 6HW
Ffôn:
02380706095