THE GREY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing the education of pupils at Grey High School and Grey Junior School, Port Elizabeth, South Africa by - 1. Providing scholarships, bursaries and prizes 2. Providing and assisting in the provision of teaching facilities, teaching equipment and books 3. Providing and assisting in the provision of schoolmasters 4. Providing and assisting in the maintenance and management of the schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- De Affrica
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
- OG EUROPE TRUST (Enw gwaith)
- THE OLD GREY EUROPE CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES PAUL BUDGE | Cadeirydd | 17 January 2020 |
|
|
||||
Grant Andrew Luther Strydom | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Andrew Vaughan Morton | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Mark Satchel | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
||||
KEITH OLIVER BUTLER-WHEELHOUSE | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
MARK BRUCE MOLYNEUX | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
PAUL WISEMAN | Ymddiriedolwr | 31 March 2015 |
|
|
||||
Patrick John Fleming | Ymddiriedolwr | 18 March 2011 |
|
|||||
Leslie Frank Bergman | Ymddiriedolwr | 31 October 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.65k | £35.52k | £31.14k | £21.13k | £214.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.11k | £32.17k | £45.65k | £42.09k | £214.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22/09/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 22/09/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 20/02/2012 as amended on 31 Mar 2015 as amended on 15 Mar 2018 as amended on 30 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT GREY HIGH SCHOOL AND GREY JUNIOR SCHOOL, PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING: TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS OR BURSARIES OR PRIZES TO BE AWARDED TO PUPILS AT GREY HIGH SCHOOL AND GREY JUNIOR SCHOOL OR PERSONS INTENDING TO BECOME PUPILS AT GREY HIGH SCHOOL OR GREY JUNIOR SCHOOL; BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF GREY HIGH SCHOOL AND GREY JUNIOR SCHOOL.
Maes buddion
GREY HIGH SCHOOL AND GREY JUNIOR SCHOOL, PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARMEL
MANOR WAY
OXSHOTT
LEATHERHEAD
KT22 0HU
- Ffôn:
- 01372844673
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window