CROSS-LINKS DOVER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an ecumenical fresh expression of church working in Dover, Kent with a particular focus on the Buckland estate. We provide a wide range of community based activities and services as part of a common effort alongside other agencies, groups and organisations to transform community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 18 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Hawthorne | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Stephen Callister | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Maureen Humphreys | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Paul Anthony Jeff | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Peter Mark Camp | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Linda Beverton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.08k | £18.32k | £23.67k | £17.03k | £22.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.56k | £20.45k | £19.86k | £25.21k | £20.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | £10.74k | £1.80k | £5.91k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Chwefror 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Tachwedd 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE DOVER DISTRICT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE BUCKLAND ESTATE: A) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED TO SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; B) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN APPROPRIATE TRANSFERABLE SKILLS TO INCREASE A PERSON'S CHANCES OF GAINING EMPLOYMENT; AND C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF OF THE UNITED REFORM CHURCH, THE CHURCH OF ENGLAND, THE METHODIST CHURCH AND ANY OTHER CHRISTIAN CHURCH IN COMMUNION WITH THEM.
Maes buddion
THE DOVER DISTRICT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE BUCKLAND ESTATE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cross-Links
9 Sheridan Road
Dover
CT16 2BZ
- Ffôn:
- 07765 027156
- E-bost:
- Team.crosslinksdover@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window