THE FRIENDS OF BAALE MANE GOPALAPURA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We focus our activities on working with Baale Mane Trust, a charity operating in Bangalore, India. Baale Mane works to empower disadvantaged girls by providing a home, education and holistic development to girls from rural communities surrounding the city of Bangalore, India.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Lukas Lotter | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
MR RAJ TANDON | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|||||
Mark Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|||||
Paula Patel | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Victoria Alice Faulder Chenery | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
MATTHEW DAVID CLARKE | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
SANDEEP DWESAR | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|||||
CHRISTOPHER ALAN HARRISON | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.17k | £62.06k | £45.83k | £52.65k | £58.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.59k | £58.20k | £43.10k | £63.90k | £59.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 JULY 2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02 JUL 2020 as amended on 30 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
To advance education, relieve poverty, preserve and protect the good health of girls and young women living in India. To provide or assist in the provision of facilities in the interests of social welfare for recreation or other leisure time occupation of girls and young women living in India who have need of such facilities by reason of their youth, age, infirmity or disability, financial hardship or social circumstances with the object of improving their conditions in life.
Maes buddion
INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 STOATLEY RISE
HASLEMERE
GU27 1AG
- Ffôn:
- 01428654945
- E-bost:
- chris@baalemane.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window