STRAND PARISHES TRUST

Rhif yr elusen: 1121754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief in need of persons who are or have been employed or are resident within the London borough of the City of Westminster. The advancement in life for persons under the age of 25 and resident within the London borough of the City of Westminster

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £374,603
Cyfanswm gwariant: £297,010

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 209568 THE UNITED CHARITIES
  • 30 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Audrey Crabtree Ymddiriedolwr 08 June 2022
THE ANGLICAN CENTRAL NAVAL CHURCH FUND (ACNCF)
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY LE STRAND WITH ST CLEMENT DANES
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Frank Keating Ymddiriedolwr 26 March 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MAGNUS THE MARTYR WITH ST MARGARET NEW FISH STREET AND ST MICHAEL CROOKED LANE, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Peter Gervase Babington Ymddiriedolwr 03 September 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY LE STRAND WITH ST CLEMENT DANES
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Richard Spanton Ymddiriedolwr 23 July 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT ST BARTHOLOMEW
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARTHOLOMEW'S GATEHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREAT ST BARTHOLOMEW MUSIC FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Akua Nketiaa Kyei-Mensah Ymddiriedolwr 23 July 2020
Dim ar gofnod
Christina Munday Ymddiriedolwr 26 March 2020
Dim ar gofnod
Mary Foster Ymddiriedolwr 20 July 2018
Dim ar gofnod
Julie Vanessa Thomas Ymddiriedolwr 21 July 2016
Dim ar gofnod
JANE MARIAN KER-REID Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGERY DIANA ROBERTS Ymddiriedolwr
ST BARTHOLOMEW'S GATEHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PETER MAPLESTONE Ymddiriedolwr
ST CLEMENT DANES EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £242.62k £244.09k £249.01k £257.26k £374.60k
Cyfanswm gwariant £239.00k £242.92k £274.45k £256.35k £297.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 01 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 01 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
169 STRAND
LONDON
WC2R 2LS
Ffôn:
02078484275