ASPIRE SPORTS AND CULTURAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide or assist in the provision of facilities and services for recreational, sporting or other leisure pursuits in the interests of social welfare. To develop and support education, culture, arts, heritage and history and other related services, promoting community participation in healthy recreation. To promote the benefits of active lifestyle and physical activity targetting young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Cyfanswm incwm:
£2,125,944
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.86m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £179.74k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £82.52k |
Cyfanswm gwariant:
£2,500,042
Codi arian | £7.36k | |
Weithgareddau elusennol | £2.49m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £82,522 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.36k | |
Gwariant elusennol | £2.49m |
Pobl

50 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 22 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Susan Castle | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||||||
Karen Dawe | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||||
Christopher John Rawlins | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||||||
Paul Geoffrey Toleman | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||||||
Gerald Robin Weston Bown | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||||||
Neil Hampson | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|||||||||
Mr Martyn White | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27m | £2.95m | £2.84m | £1.19m | £2.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.32m | £3.82m | £1.55m | £2.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £257.51k | N/A | N/A | £801.87k | £82.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.53k | £46.29k | £49.69k | £262.84k | £179.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.21m | £2.90m | £2.78m | £382.98k | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.25k | £4.37k | £4.07k | £256 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £546.31k | £82.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.27m | £3.28m | £3.80m | £1.54m | £2.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.67k | £37.16k | £20.83k | £3.45k | £7.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.69k | £58.64k | £33.81k | £15.60k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £23.69k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £127.74k | £363.21k | £289.38k | £208.60k | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £168.39k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.51m | £1.27m | £634.42k | £435.11k | £395.41k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£330.00k | £0 | -£238.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £418.70k | £662.38k | £771.14k | £791.18k | £979.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/07/2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 04/12/2014 as amended on 16 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES AND SERVICES FOR RECREATIONAL, SPORTING OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, SUCH FACILITIES BEING PROVIDED TO THE PUBLIC AT LARGE SAVE THAT SPECIAL FACILITIES MAY BE PROVIDED FOR PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES MAY HAVE BEEN OF SPECIAL FACILITIES AND SERVICES; AND/OR 3.1.2 THE ADVANCEMENT AND SUPPORT OF EDUCATION, CULTURE, ARTS, HERITAGE AND HISTORY INCLUDING THE PROVISION OF LIBRARIES, MUSEUMS, GALLERIES, LEARNING AND INFORMATION CENTRES, ARCHIVES AND OTHER RELATED SERVICES; AND/OR 3.1.3 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION; AND/OR 3.1.4 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON THE BENEFIT OF ACTIVE LIFESTYLE AND IN PARTICULAR THE VALUE OF PHYSICAL ACTIVITY FOR YOUNG PEOPLE; AND/OR 3.1.5 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY CONSISTENT WITH THE OBJECTS ABOVE AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE (THE "OBJECTS")
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CROWE UK LLP
JARVIS HOUSE
4 MOUNT EPHRAIM ROAD
TUNBRIDGE WELLS
TN1 1EE
- Ffôn:
- 01892 700 200
- E-bost:
- RECOVERYSOLUTIONS@CROWE.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.CROWE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window