CAIUS HOUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TABLE TENNIS ARTS COOKERY DANCE POOL AND SNOOKER FOOTBALL BOXING MARTIAL ARTS DRAMA BASKETBALL MUSIC STUDIO DAY EXCURSIONS LIFE SKILLS COMPUTING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,670 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wandsworth
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Nettlefold | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|
||||
Simone Allen | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Virgo | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
James Morris | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
JOHNNY COLVILLE | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
CALLY HAMMOND REVD DR | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.40k | £430.33k | £542.80k | £487.06k | £493.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £432.40k | £482.81k | £582.59k | £532.79k | £548.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.21k | £31.58k | £52.30k | £39.64k | £18.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £183.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £322.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £37.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £535.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £46.76k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Tachwedd 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Tachwedd 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 NOVEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 1 JUNE 2009
Gwrthrychau elusennol
3.1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3.2. THE ADVANCEMENT OF RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT. 3.3. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF COMMUNITY OUTREACH SERVICES. 3.4. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY MUSIC AND DRAMA.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Caius House
2 Holman Road
London
SW11 3RL
- Ffôn:
- 02038186210
- E-bost:
- info@caiushouse.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window