KATHRYN'S MERCY HOME TRUST (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All activities in India. Providing hostel facilities to enable children to attend local schools, colleges and other educational institutions. Running a local kindergarten and primary school. Providing hostel facilities for unsupported elderly women. Providing teachers to rural communities; providing free computer and tailoring coursesand medical camps.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- India
Llywodraethu
- 21 Mai 2009: Cofrestrwyd
- KMH(UK) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Catherine O'Callaghan | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||
Rev Hazel Ann Cook | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|||||||
Rev WILLIAM ALAN JOHN ALLBERRY | Ymddiriedolwr | 27 April 2009 |
|
|
||||||
KATHRYN ALISON FLENLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev IAN HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.51k | £71.04k | £62.66k | £57.52k | £90.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.87k | £60.07k | £42.16k | £91.69k | £70.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 27 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
* THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF POOR CHILDREN LIVING IN THE REGION OF DEVAKOTTAI, TAMIL NADU, SOUTH INDIA BY PROVIDING HOSTEL FACILITIES, FOOD, CLOTHING AND EDUCATIONAL MATERIALS SO THAT THEY CAN ATTEND LOCAL SCHOOLS, COLLEGES AND OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND BY PROVIDING EDUCATIONAL FACILITIES AT ALL LEVELS * THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN THE REGION BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS AND SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS * THE RELIEF OF THE SICK-POOR LIVING IN THE REGION EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS, FACILITIES OR SERVICES * THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE RESIDENT IN THE REGION WHO ARE IN NEED, BY PROVIDING SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED HOUSING, AND ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS, AND THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS AND POOR HEALTH AMONGST SUCH ELDERLY PEOPLE * THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF PEOPLE LIVING IN THE REGION IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR MEDICAL, SOCIAL AND EDUCATIONAL NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY * THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR WORK SKILLS, PARTICULARLY AMONG YOUNG PEOPLE LIVING IN THE REGIONNN
Maes buddion
DEVAKOTTAI, TAMIL NADU, SOUTH INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 Ditton Road
SURBITON
KT6 6RB
- Ffôn:
- 07818 641576
- E-bost:
- kmhuk88@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window