THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE MANCHESTER ACADEMY AND HARRIS COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Rhif yr elusen: 1143086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principle activity of the College, as specified in the Royal Charter is the teaching of undergraduate and postgraduate mature students of the University of Oxford

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen a budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1085769 HARRIS MANCHESTER COLLEGE JCR CHARITABLE TRUST
  • 12 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1001488 SOULDERN TRUST
  • 26 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HARRIS MANCHESTER COLLEGE (Enw gwaith)
  • HARRIS MANCHESTER COLLEGE, OXFORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

28 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Aziz Ul Haque Sheikh Ymddiriedolwr 09 October 2024
Dim ar gofnod
Robert Klassen Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Mark Harris Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Christopher Philip Manning Ymddiriedolwr 17 April 2023
THE JOAN CREWDSON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Dr Claire MacDonald Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Professor Matthew Weait Ymddiriedolwr 20 April 2022
Dim ar gofnod
Ashley James Walters Ymddiriedolwr 06 October 2021
Dim ar gofnod
Katherine Anne Alderson-Smith Ymddiriedolwr 16 June 2021
Dim ar gofnod
Professor Harrison Callum Bertram Steel Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Isabel Ruiz Olaya Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Dr Linda Hulin Ymddiriedolwr 06 November 2019
Dim ar gofnod
Dr Hayley Jayne Hooper Ymddiriedolwr 09 October 2019
Dim ar gofnod
Professor Catherine Mary Jackson Ymddiriedolwr 09 October 2019
Dim ar gofnod
Professor Jane Shaw Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
Dr Gina Hadley Ymddiriedolwr 01 October 2018
Dim ar gofnod
Dr John Vella Ymddiriedolwr 04 October 2017
Dim ar gofnod
PROFESSOR JAN-EMMANUEL DE NEVE Ymddiriedolwr 07 October 2015
Dim ar gofnod
PROFESSOR CATHERINE MCLOUGHLIN Ymddiriedolwr 08 October 2014
Dim ar gofnod
Dr KRISTIN VAN ZWIETEN Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod
Dr RONALD ROY Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod
Dr JOSHUA HORDERN Ymddiriedolwr 13 March 2013
Dim ar gofnod
VICTORIA LILL Ymddiriedolwr 15 February 2013
Dim ar gofnod
BRIAN FIDLER Ymddiriedolwr 27 July 2011
Dim ar gofnod
ALEX NICHOLLS Ymddiriedolwr 27 July 2011
Dim ar gofnod
WILLIAM MANDER Ymddiriedolwr 26 July 2011
Dim ar gofnod
BEE LENG WEE Ymddiriedolwr 26 July 2011
Dim ar gofnod
PATRIK RORSMAN Ymddiriedolwr 26 July 2011
Dim ar gofnod
GEORGE HUDSON Ymddiriedolwr 26 July 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.19m £3.32m £4.85m £6.58m £5.62m
Cyfanswm gwariant £4.30m £4.19m £4.41m £5.07m £5.27m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £390.31k £47.44k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.58m £929.00k £2.30m £4.24m £1.85m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.93k £2.00k £4.00k £2.94k £2.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.10m £1.74m £1.72m £2.51m £2.77m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £820.00k £0
Incwm - Buddsoddiad £508.67k £463.00k £601.00k £615.59k £804.00k
Incwm - Arall £0 £182.00k £228.00k £28.22k £188.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £44.23k £1.76m £36.32k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.24m £4.07m £4.22m £4.97m £5.15m
Gwariant - Ar godi arian £60.51k £122.00k £184.00k £99.00k £122.00k
Gwariant - Llywodraethu £34.00k £108.00k £93.00k £18.00k £25.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £9.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £8.54k £6.00k £9.00k £5.00k £4.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Asedau hunan ddefnydd £25.92m £25.47m £24.88m £24.35m £23.82m
Buddsoddiadau tymor hir £14.79m £14.37m £16.74m £17.35m £17.96m
Cyfanswm asedau £2.61m £1.73m £2.93m £5.22m £4.87m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£465.37k -£374.00k -£348.00k -£694.73k -£627.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.27m £889.00k £1.10m £985.46k £1.25m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 30 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 30 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 30 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 30 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 19 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 19 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 28 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 28 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 31 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 31 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HARRIS MANCHESTER COLLEGE
MANSFIELD ROAD
OXFORD
OX1 3TD
Ffôn:
01865 271006
Gwefan:

WWW.HMC.OX.AC.UK