BRIGHTER START

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brighter Start raises funds in the UK to help charities, groups and individuals in sub-Saharan Africa to improve education for young people under 25, and to relieve poverty or financial hardship to enable young people to benefit from education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- De Affrica
- Malawi
Llywodraethu
- 20 Awst 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SIMON THOMAS MURDOCH | Cadeirydd |
|
||||||
ANDREW GWYNNE ASHE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCESCA JANE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DANIELLE CAROLINE MURDOCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.53k | £8.11k | £19.98k | £12.58k | £22.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.94k | £13.00k | £17.03k | £16.52k | £12.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 20 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Mai 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 4 JUNE 2009
Gwrthrychau elusennol
1 TO ASSIST IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT ANY CHARITY, GROUP, ORGANISATION OR INDIVIDUALS IN SUB-SAHARAN AFRICA WHOSE AIMS INCLUDE ADVANCING EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS BY DEVELOPING THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BECOME SELF-SUFFICIENT. 2 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP TO ENABLE INDIVIDUALS TO BENEFIT FROM THE PROVISION OF EDUCATION IN SUB-SAHARAN AFRICA BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED, OR TO CHARITIES, OR TO OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY
Maes buddion
SUB-SAHARAN AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bramshott Chase House
Bramshott Chase Lane
Bramshott Chase
Hindhead
GU26 6DG
- Ffôn:
- 01428605553
- E-bost:
- info@brighterstart.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window