CENTRAL SUSSEX UNITED AREA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To proclaim the Good News of Jesus Christ. To teach, baptise and nurture believers. To respond to human need by loving service. To seek to transform unjust social structures of society. To strive to safeguard the integrity or creation and sustain and renew the life of the earth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£645,756
Roddion a chymynroddion | £20.63k | |
Weithgareddau elusennol | £391.56k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.61k | |
Arall | £229.96k |
Cyfanswm gwariant:
£401,291
Codi arian | £6.27k | |
Weithgareddau elusennol | £395.02k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.27k | |
Gwariant elusennol | £395.02k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £244.47k |
Pobl

6 Gweithwyr
29 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Ann Gandy | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Helen Abel | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Daniel Ellison McQuillin | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Rev BRIDGET JANE BANKS | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Hugh Cochrane Young | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Rev Memona Shahbaz | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Rev William Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Janice May Crompton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Barbara Theresa Evans-Routley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Robert Maurice Drake | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Andrew David Feasey | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Heather Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Andrew David Ferris | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Adrian James Morris | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jennifer Dorothy Macfadyen | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Janet Walton | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Kathleen Shaw | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Rev Ann Caffyn | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr Brenda Vance | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev ANDREW SIMON CHRISTIAN MELVIN | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Bernard John Dignum | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
ALAN NEVILLE COLGATE | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Rev KEITH JAMES MORRISON | Ymddiriedolwr | 28 February 2015 |
|
|||||
Angela Bridget Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
Carol Jewell | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Neil Graham Fisher | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|||||
Rev Paul Simon Tabraham | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
CAROLYN FRANCES AUGER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JEREMY NIGEL HALLETT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £756.12k | £360.83k | £548.79k | £375.41k | £645.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £630.01k | £553.62k | £935.00k | £384.65k | £401.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £800 | N/A | £2.99k | N/A | £20.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £309.26k | N/A | £339.00k | N/A | £391.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.96k | N/A | £1.41k | N/A | £3.61k | |
|
Incwm - Arall | £442.10k | N/A | £205.39k | N/A | £229.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £630.01k | N/A | £935.00k | N/A | £395.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £6.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £7.84k | N/A | £9.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £273.52k | N/A | £547.37k | N/A | £9.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.67m | N/A | £3.19m | N/A | £3.39m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £630.07k | N/A | £86.01k | N/A | £168.05k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £450.06k | N/A | £0 | N/A | £58.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
14 Tachwedd 2022 | 137 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Methodist Church
High Street
HAILSHAM
East Sussex
BN27 1AU
- Ffôn:
- 01323 840026
- E-bost:
- centralsussexarea@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window