SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are the UK Methodist Church in Southport (including Scarisbrick). It supports the Presbyters and staff with administration. Where directed by its Managing Trustees, through the Circuit Meeting, it supports other charities with small donations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

37 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sefton
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Patricia Yelland | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||||
Gillian Mary Moor | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||
Jennifer Wallbanks | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||
Brian James Davey | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev Sheila Elizabeth Prest | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev Derek Westerdale Bowker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Brenda Domville | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev Ernest Grimshaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Peter James Musker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Janet Anne Bowker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Mugill Morris | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
William Mark Pickering | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
JANET TAYLOR-HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
PETER ALAN TAYLOR-HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Irene Nora Watts | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
MARGARET CROSBY | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Christopher George Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Ray Flanagan | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||||
Patrica Ann Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Barry James Stewart | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Margaret Harwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Rachel Bray | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Peter Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Sally Deborah Eyes BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
David Hugh Campbell | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Andrew Malcolm Tate | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
RUTH CAROL LANE SRC | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
REV PATRICK MICHAEL EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
DR DOMINIC GERALD BRAY CLIN.PSY.D | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
PAMELA MAY O'MALLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Rev Marie-Anne Kent | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||||
Stephen Hardiman | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
SHIRLEY ANNE POTTS | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
IAN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
Rev ALEXANDER PETER JAMES GALBRAITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||||
LESLEY GODDARD | Ymddiriedolwr | 01 August 2009 |
|
|
||||||
JOHN SCHOFIELD ATTWATER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £284.23k | £261.83k | £388.35k | £305.41k | £262.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.99k | £281.77k | £289.89k | £296.51k | £385.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Medi 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Medi 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Medi 2020 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Medi 2020 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Methodist Church
Leyland Road
SOUTHPORT
Merseyside
PR9 9JQ
- Ffôn:
- 01704 264775
- E-bost:
- PATRICK.EVANS@METHODIST.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window