THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF COGGESHALL WITH MARKSHALL

Rhif yr elusen: 1126947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Coggeshall with Marks Hall is responsible for managing the administrative, fabric and financial activities of St Peter ad Vincula Church and St Nicholas' Chapel, both of Coggeshall and both Grade 1 listed buildings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £159,562
Cyfanswm gwariant: £146,155

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Tachwedd 2008: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PETER AD VINCULA, COGGESHALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Elizabeth Byrne Ymddiriedolwr 11 May 2025
Dim ar gofnod
Jamie Leigh Colbert Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Rev Melanie Jayne Shillito Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Tim James Butt Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Ian Malcolm Elliott Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Stephen Clifford Beckett Ymddiriedolwr 24 April 2022
THE FRIENDS OF TIPTREE HEATH
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Mary Wargent Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Heike Prentice Ymddiriedolwr 30 October 2020
THE POOR'S LAND CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARTIN BEVAN Ymddiriedolwr 11 October 2020
THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
Brian Meads Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
THOMAS EDWARD TAYLOR Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
JOANNA SUSAN CLARK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET ELIZABETH FLORENCE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £151.50k £132.78k £120.99k £134.09k £159.56k
Cyfanswm gwariant £185.53k £136.80k £133.88k £150.63k £146.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Tachwedd 2020 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Tachwedd 2020 24 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Church Green
Coggeshall
Colchester
CO6 1UD
Ffôn:
01376 563861