CROYDON METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities in Croydon
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

51 Ymddiriedolwyr
700 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
Llywodraethu
- 11 Mai 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
51 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Karen George | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||
Yvonne Fraser | Ymddiriedolwr | 08 February 2025 |
|
|
||||||||||
Deacon Allyson Henry | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||
Rev Jonathan Dean | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||||||
Beatrice Lewis | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||||||
Simon Mark Tayler | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|||||||||||
Oluwatoyin Folasade Ogunyemi | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||||||||
Christine Angela Elliott | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||||||
Tirena Gunter | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||||||
Pauline Foster | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Juliet Chirevesa Ushewokunze | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||||||||
Alberta Larkai-Doherty | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||||||||
Mary Elizabeth Salter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Gyula Fiak | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Richard Michael Lowson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Eunice Boadu | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||||||||
Adrian John Pickett | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||||||
Desmond Sonny Williams | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||||||
SIAN ELIZABETH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||||||||
Sonia Elaine Smith | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||
Adebukola Abisola Lawal | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||||||||
Byron Asbruce | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||||||||
Ola Ogunyemi | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||||||||
Dunstana Adeshola Davies | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||||||||
Rev Jennifer Margaret Potter | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Leslie John Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||
Andrew Thynne | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||||||
Gillian Mary Haslam | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||||||||
ELIZABETH HELEN SMART | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||||||||
David Robert Tayler FCA | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||||||||
Paul Mervyn Parkinson | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||||||||
Sukhvinder Kalsi CIMA | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||||||||
Tolulola Olusegun Lawal | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||||||||
Miss Fran Byard | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|||||||||||
John Frederick Anstey | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||||||||
MISS JENNIE HALL | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||||||||
CONSTANTIA PENNIE | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||||||||
Professor Lawrie Bannister | Ymddiriedolwr | 18 February 2015 |
|
|||||||||||
Ruth Lilian Tayler | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|
||||||||||
ROBIN HASLAM | Ymddiriedolwr | 16 September 2013 |
|
|
||||||||||
HUGH BASIL ROBERTS | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
||||||||||
ADRIAN HOWE | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
||||||||||
MRS TRUDY NARTEY | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|
||||||||||
ROHINI HERAT | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|||||||||||
ALAN FREDERICK MILLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MR J HOPESON-SOWAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
LINDA BARBARA ANN WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DOREEN LILIAN GRACE RIDDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PAULINE MADGE LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ANN ELIZABETH ATKINS BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PAUL RICHARD TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £339.44k | £329.13k | £286.92k | £271.90k | £311.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.55k | £325.44k | £337.74k | £336.60k | £267.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Medi 2022 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Medi 2022 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Croydon Methodist Circuit
c/o West Croydon Methodist Church
93 London Road
Croydon
CR0 2RF
- Ffôn:
- 02087749356
- E-bost:
- office@croydonmeth.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window